COMMUNITY HOUSING CYMRU

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Community Housing Cymru is the membership body for housing associations and community mutuals in Wales, which are all not-for-profit and provide around 158,000 homes and housing services throughout Wales. We promote the voluntary housing sector in Wales and the relief of financial hardship through the sector's provision of low cost social housing.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,974,938
Roddion a chymynroddion | £3.40k | |
Weithgareddau elusennol | £1.90m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £45.82k | |
Buddsoddiadau | £28.53k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,692,040
Codi arian | £45.82k | |
Weithgareddau elusennol | £1.65m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £45.82k | |
Gwariant elusennol | £1.65m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £282.90k |
Pobl

21 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
£110k i £120k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru
Llywodraethu
- 12 Mawrth 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerraint James Oakley | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|
||||
Sarah Louise Schofield | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|||||
Sharon Lee | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Stacy Josephine Sylvia Barry | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Rachel Storr-Barber | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Aled Rowlands | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Hugh Andrew Barrett | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Alan Brunt | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Kyle Burgess | Ymddiriedolwr | 04 December 2020 |
|
|
||||
Susan Lesley Kirkpatrick | Ymddiriedolwr | 04 December 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.95m | £1.79m | £1.89m | £1.73m | £1.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.68m | £2.34m | £1.85m | £1.67m | £1.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £71.98k | £38.84k | £7.54k | £540 | £3.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £45.82k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.88m | £1.75m | £1.88m | £1.73m | £1.90m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £38.84k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.69k | £783 | £1.16k | £3.40k | £28.53k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.65m | £1.72m | £1.85m | £1.67m | £1.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £45.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £49.00k | £0 | £175.09k | £0 | £15.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £30.00k | £623.00k | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £59.57k | £37.97k | £18.82k | £18.05k | £27.09k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1 | £1 | £1 | £1 | £1 | |
|
Cyfanswm asedau | £2.21m | £2.24m | £2.39m | £2.46m | £2.57m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£512.00k | -£1.04m | -£471.00k | -£503.00k | -£538.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.56m | £1.59m | £1.75m | £1.87m | £1.82m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 NOVEMBER 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 13 FEBRUARY 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 04 DEC 2016 as amended on 28 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO PROMOTE, IN SUCH MANNER AS SHALL BE CONSISTENT WITH CHARITY COMMISSION PUBLISHED GUIDANCE FROM TIME TO TIME AND FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN WALES, THE VOLUNTARY HOUSING SECTOR AND THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP THROUGH THAT SECTOR'S PROVISION OF LOW COST SOCIAL HOUSING IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY: 3.1 PROVIDING SERVICES, EDUCATION, TRAINING, INFORMATION, ADVICE AND SUPPORT TO PROVIDERS OF SUCH HOUSING IN WALES; 3.2 ENCOURAGING AND FACILITATING THE PROVISION, CONSTRUCTION, IMPROVEMENT AND MANAGEMENT OF SUCH HOUSING BY HOUSING ASSOCIATIONS IN WALES. IN THIS CLAUSE "VOLUNTARY HOUSING SECTOR" SHALL BE INTERPRETED IN ACCORDANCE WITH CHARITY COMMISSION GUIDANCE AND MEAN CHARITIES AND VOLUNTARY ORGANISATIONS (WITH HOUSING RELATED OBJECTS) AND = "CHARITIES" ARE ORGANISATIONS, WHICH ARE ESTABLISHED FOR EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF ENGLAND AND WALES. = "VOLUNTARY ORGANISATIONS" ARE INDEPENDENT ORGANISATIONS, WHICH ARE ESTABLISHED FOR PURPOSES THAT ADD VALUE TO THE COMMUNITY AS A WHOLE, OR A SIGNIFICANT SECTION OF THE COMMUNITY, AND WHICH ARE NOT PERMITTED BY THEIR CONSTITUTION TO MAKE A PROFIT FOR PRIVATE DISTRIBUTION. VOLUNTARY ORGANISATIONS DO NOT INCLUDE LOCAL GOVERNMENT OR OTHER STATUTORY AUTHORITIES.
Maes buddion
WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Office 26
14 Neptune Court
Vanguard Way
CARDIFF
CF24 5PJ
- Ffôn:
- 07507702335
- E-bost:
- enquires@chcymru.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window