Hanes ariannol MILTON KEYNES DONS FOOTBALL CLUB SPORTS & EDUCATION TRUST

Rhif yr elusen: 1123762
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £950.87k £1.06m £1.38m £1.45m £1.67m
Cyfanswm gwariant £953.31k £871.14k £1.29m £1.53m £1.66m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £16.50k N/A N/A £12.00k £50.66k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £150.68k
Incwm o roddion a chymynroddion £188.62k £219.12k £309.98k £285.20k £401.72k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £6.31k £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £671.55k £724.62k £1.06m £1.16m £1.26m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £84.39k £113.12k £4.34k £544 £1.77k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £953.31k £871.14k £1.29m £1.53m £1.66m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £5.54k £0 £0 £0 £20.64k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0