Ymddiriedolwyr RAYMOND WILLIAMS MEMORIAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1126575

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr SHARON CLANCY | Cadeirydd | 27 February 2022 |
|
|||||
Dr Andrew Robert Morrison | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Timothy Palazon | Ymddiriedolwr | 23 July 2023 |
|
|||||
Rhian Elizabeth Jones | Ymddiriedolwr | 23 July 2023 |
|
|
||||
Nicholas John Matthews | Ymddiriedolwr | 30 July 2022 |
|
|||||
MR Bob Foster | Ymddiriedolwr | 16 May 2015 |
|
|||||
Clare White | Ymddiriedolwr | 15 May 2014 |
|
|
||||
Stephen Woodhams | Ymddiriedolwr | 10 May 2013 |
|
|
||||
PAUL DORAN | Ymddiriedolwr | 09 May 2013 |
|
|
||||
Jean Lowthian | Ymddiriedolwr | 10 May 2005 |
|
|
||||
JOHN ANTHONY DENNIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY IRENE FRODSHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR DEREK TATTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PROFESSOR MARY JOANNOU | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ERICA BROOK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN CHARLES GOODWIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.