Hanes ariannol WEALDSTONE YOUTH FC (RUISLIP)

Rhif yr elusen: 1124918
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (32 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £70.54k £72.21k £119.67k £145.88k £180.07k
Cyfanswm gwariant £73.88k £53.63k £101.93k £137.60k £188.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A