WEALDSTONE YOUTH FC (RUISLIP)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1 TO ADVANCE THE PHYSICAL EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN RUISLIP IN THE BOROUGH OF hILLINGDON UP TO THE AGE OF 18 BY COACHING IN AND PROVIDING FACILITIES FOR THE GAME OF FOOTBALL SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Hillingdon
Llywodraethu
- 09 Gorffennaf 2008: Cofrestrwyd
- RUISLIP MANOR YOUTH FC (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Chorlton | Cadeirydd | 11 January 2017 |
|
|
||||
Daniel Reen | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|
||||
Spencer Dargue | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|
||||
GILLIAN DARGUE | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|||||
Jason Hunter | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|
||||
Ronnie Welch | Ymddiriedolwr | 13 October 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.83k | £70.54k | £72.21k | £119.67k | £145.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.74k | £73.88k | £53.63k | £101.93k | £137.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 32 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 32 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 31 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 31 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 31 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 31 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 31 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 31 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 26 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 26 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22/05/2008 AS AMENDED ON 08/07/2013
Gwrthrychau elusennol
1 TO ADVANCE THE PHYSICAL EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN RUISLIP UP TO THE AGE OF 18 BY COACHING IN AND PROVIDING FACILITIES FOR THE GAME OF FOOTBALL SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY 2 THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION, IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE PLAYING OF FOOTBALL
Maes buddion
RUISLIP
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
123 West End Road
RUISLIP
HA4 6JS
- Ffôn:
- 07989 514830
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window