LINDEN STREET EDUCATION CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Islamic prayer service After school children's facility to learn islamic tenets
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Caerl?r
Llywodraethu
- 21 Mai 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAR FARUQUE ESSAT | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
OSMAN VALLI MAHOMED | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MUSA AHMED SALEH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ISMAIL MUSA UMAR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.16k | £101.79k | £30.24k | £70.13k | £59.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.91k | £47.44k | £49.29k | £80.77k | £57.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.64k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Ebrill 2024 | 64 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Ebrill 2024 | 64 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Mehefin 2023 | 132 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 12 Mehefin 2023 | 132 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Mawrth 2022 | 57 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Mawrth 2022 | 57 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 12 JANUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES MUST APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN FURTHERING THE FOLLOWING OBJECTS ("THE OBJECTS") I) 10 ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY THE PROVISION OF COMMUNITY LEARNING PROGRAMMES, CLASSES, SEMINARS AND FUNCTIONS; II) TO ADVANCE THE RELIGION OF ISLAM, BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, PROMOTING THE TEACHINGS AND TENETS OF ISLAM, IN ACCORDANCE WITH THE SUNNI HANAFI SCHOOL OF THOUGHT, PROVISION OF FACILITIES FOR WORSHIP, AND PROVISION OF FACILITIES FOR ISLAMIC EDUCATION,; MI) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP, SOCIAL CIRCUMSTANCES, OR OTHER DISADVANTAGE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; IV)TO PROMOTE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF MUSLIMS AND THE GENERAL PUBLIC THAT THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY DETERMINE.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LEICESTER CITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE LINDENS
LINDEN STREET
LEICESTER
LE5 5EE
- Ffôn:
- 07512189995
- E-bost:
- amknoorani@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window