Ymddiriedolwyr BURRIDGE COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1124060

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sean Woodward | Cadeirydd | 28 April 2023 |
|
|
||||
Nicola Stocks | Ymddiriedolwr | 03 March 2025 |
|
|
||||
Kerrie Gill | Ymddiriedolwr | 03 March 2025 |
|
|
||||
Neil Stewart Wallace | Ymddiriedolwr | 03 March 2025 |
|
|
||||
Sara Isobel Wallace | Ymddiriedolwr | 03 March 2025 |
|
|
||||
Sarah Jane Woods | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Megan Lever | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Paige Saunders | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Sarah Martin | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Pamela Ann Aspinell | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||
Joanne Burton | Ymddiriedolwr | 08 May 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.