Hanes ariannol M25 CONSORTIUM OF ACADEMIC LIBRARIES

Rhif yr elusen: 1130877
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £204.82k £157.36k £141.65k £144.46k £140.76k
Cyfanswm gwariant £267.67k £187.95k £146.00k £125.23k £94.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A