Ymddiriedolwyr THE COLLEGE OF SAINT MARY OF WINCHESTER IN OXFORD, COMMONLY CALLED NEW COLLEGE

Rhif yr elusen: 1142701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

52 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Samuel Cohen Ymddiriedolwr 19 January 2025
Dim ar gofnod
Thomas Murphy Ymddiriedolwr 23 October 2024
Dim ar gofnod
Margarita Vaysman Ymddiriedolwr 01 October 2023
Dim ar gofnod
Dr Christian Sahner Ymddiriedolwr 01 October 2023
Dim ar gofnod
Bernhard Malkmus Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Polly Louise Waite Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Professor Peter Boxall Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Meera Sabaratnam Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Paola Conconi Ymddiriedolwr 01 October 2022
Dim ar gofnod
Dr Elena Baena-Gonzalez Ymddiriedolwr 08 June 2022
Dim ar gofnod
Dr Stephan Uphoff Ymddiriedolwr 20 October 2021
Dim ar gofnod
Dr Natalia Ares Ymddiriedolwr 20 October 2021
Dim ar gofnod
Dr Jean-Paul Carvalho Ymddiriedolwr 20 October 2021
Dim ar gofnod
Dr Jeanne Morefield Ymddiriedolwr 20 October 2021
Dim ar gofnod
Professor Shivaji Sondhi Ymddiriedolwr 20 October 2021
Dim ar gofnod
Professor Robert Hepach Ymddiriedolwr 21 October 2020
Dim ar gofnod
Professor Barbara Rossi Ymddiriedolwr 04 March 2019
Dim ar gofnod
Prof Nino Luraghi Ymddiriedolwr 01 July 2018
Dim ar gofnod
Gerald Wells Ymddiriedolwr 19 March 2018
Dim ar gofnod
Miles Young Ymddiriedolwr 01 September 2016
THE WARDEN AND SCHOLARS OF ST MARY COLLEGE OF WINCHESTER
Derbyniwyd: Ar amser
PARROTT AND LEE EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE ALMSHOUSES OF JOHN ISBURY AND JACOB HARDRETT
Derbyniwyd: Ar amser
THE ALMSHOUSES OF JOHN ISBURY AND JACOB HARDRETT
Derbyniwyd: Ar amser