TIFFINIAN ASSOCIATION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We have continued maintaining and developing the Old Tiffinian Sports Ground at East Molesey for use by Tiffin School and the community, and have made grants to support the School and its students.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Surrey
Llywodraethu
- 03 Medi 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Lester | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|||||
TOBY BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK WILLIAM DARBY | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.15k | £79.87k | £134.87k | £174.19k | £210.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.38k | £62.33k | £87.14k | £141.74k | £232.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 30 Hydref 2024 | 92 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 30 Hydref 2024 | 92 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 31 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 31 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 4 JUNE 2008
Gwrthrychau elusennol
1 TO PROMOTE THE PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF THE FOLLOWING: . FORMER AND PRESENT PUPILS OF TIFFIN SCHOOL, KINGSTON-UPON-THAMES AND THEIR FAMILIES . EMPLOYEES OF TIFFIN SCHOOL AND THEIR FAMILIES . OTHERS ASSOCIATED WITH TIFFIN SCHOOL; AND . THE LOCAL COMMUNITY OF KINGSTON-UPON-THAMES AND ITS ENVIRONS BY THE PROVISION OF SUCH SPORTING AND RECREATIONAL ACTIVITIES AS THE CHARITY MAY DECIDE 2 TO FURTHER THE EDUCATION OF PUPILS AT TIFFIN SCHOOL BY THE AWARD OF GRANTS, IN CONSULTATION WITH TIFFIN SCHOOL, TO PUPILS WHO, BY REASON OF FINANCIAL HARDSHIP, WOULD NOT OTHERWISE BE ABLE TO FULLY PARTICIPATE IN EDUCATIONAL OR SPORTING ACTIVITIES WHETHER WITHIN OR OUTSIDE THE CURRICULUM OFFERED BY THE TIFFIN SCHOOL 3 TO FURTHER EXCELLENCE IN ACADEMIC STUDIES, THE PERFORMING ARTS, SPORT AND CITIZENSHIP BY PROMOTING THE AWARD OF PRIZES FOR EFFORT AND ACHIEVEMENT TO PUPILS OF TIFFIN SCHOOL, IN CONSULTATION WITH TIFFIN SCHOOL 4 TO FURTHER EDUCATION AND CITIZENSHIP BY MAKING GRANTS WHICH ENABLE TIFFIN SCHOOL TO: . ENHANCE ITS EDUCATIONAL AND SPORTING FACILITIES . MAKE ITS FACILITIES, EDUCATIONAL MATERIALS AND KNOW-HOW AVAILABLE TO THE LOCAL COMMUNITY . ENTER INTO PARTNERSHIPS WITH OTHER SCHOOLS, FURTHER EDUCATION COLLEGES AND OTHER BODIES, INCLUDING SPONSORING AWARDS AND COMPETITIONS . PROVIDE HOLIDAY COURSES AND EXCHANGE PROGRAMMES OPEN TO THE LOCAL COMMUNITY
Maes buddion
KINGSTON-UPON-THAMES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Tiffin School
Queen Elizabeth Road
KINGSTON UPON THAMES
KT2 6RL
- Ffôn:
- 020 8546 4638
- E-bost:
- tal@tiffin.kingston.sch.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window