GREATER LAMAKAZI WELFARE ASSOCIATION (UK) LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. Advancing education and training; providing and assisting in the provision of facilities for recreation and other leisure time occupation. 2. Relieving people in Bangladesh and in the UK who are living in poverty, sickness and distress through the provision welfare, employment, health, education, immigration and other matters.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2021
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
- Bangladesh
Llywodraethu
- 26 Chwefror 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SADEQUZ ZAMAN | Cadeirydd | 19 March 2018 |
|
|
||||
LUTHFUR RAHMAN | Ymddiriedolwr | 06 October 2014 |
|
|
||||
Heron Miah | Ymddiriedolwr |
|
||||||
FARUQUE ALI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MOHAMMED SHAHA NUR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAWLATH KHAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.85k | £638 | £580 | £1.45k | £612 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.20k | £1.29k | £300 | £1.97k | £292 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 219 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 219 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 585 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 585 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 19 Rhagfyr 2022 | 80 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 19 Rhagfyr 2022 | 445 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 14 Hydref 2020 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 OCTOBER 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 23 FEBRUARY 2009
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE FOR THE PUBLIC BENEFIT OF THE PEOPLE IN THE UK AND THE GREATER LAMAKAZI AREA OF BANGLADESH BY A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING, B) THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS AND C) THE PROMOTION OF GOOD HEALTH.
Maes buddion
THE UK AND THE GREATER LAMAKAZI AREA OF BANGLADESH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
82 Barnmead Road
DAGENHAM
RM9 5DX
- Ffôn:
- 02074239969
- E-bost:
- admin@glwa.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window