ACADEMY FM FOLKESTONE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ADVANCE THE EDUCATION OF FOLKESTONE ACADEMY STUDENTS (& SUCH OTHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS THE TRUSTEES SHALL DECIDE FROM TIME TO TIME) & INHABITANTS OF FOLKESTONE AREA IN COMMUNICATION, BROADCASTING & OTHER MEDIA SKILLS & TO PROMOTE COMMUNITY DEVELOPMENT AND CITIZENSHIP FOR THE BENEFIT OF FOLKESTONE & SURROUNDING AREA THROUGH PROMOTION AND PROVISION OF A COMMUNITY RADIO STATION.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 04 Awst 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katy Tibbles | Ymddiriedolwr | 02 November 2019 |
|
|
||||
Gabrielle Wilson | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
||||
JOANNA NOLAN CEO | Ymddiriedolwr | 08 April 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £126.48k | £100.46k | £131.06k | £80.84k | £47.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £114.44k | £100.28k | £117.30k | £122.49k | £62.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £17.50k | £10.00k | £10.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Mai 2024 | 92 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 02 Mai 2024 | 92 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20 MARCH 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE 23 JUNE 2010
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF STUDENTS OF THE FOLKESTONE ACADEMY (AND SUCH OTHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS THE TRUSTEES SHALL DECIDE FROM TIME TO TIME) AND THE INHABITANTS OF FOLKESTONE AND SURROUNDING AREAS IN RADIO COMMUNICATION, PRODUCTION AND BROADCASTING AND OTHER MEDIA SKILLS; AND (B) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC THROUGH RADIO BROADCASTS ON SUCH TOPICS THAT FURTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE ADVANCEMENT OF HEALTH, THE RELIEF OF POVERTY AND SUCH OTHER PURPOSES THAT ARE CURRENTLY RECOGNISED AS CHARITABLE AND ANY NEW CHARITABLE PURPOSES.
Maes buddion
FOLKESTONE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o The Folkestone Academy
Academy Lane
FOLKESTONE
Kent
CT19 5FP
- Ffôn:
- 01303 842400
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window