THE LOCOMOTIVE CONSERVATION AND LEARNING TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
to advance education and learning and to promote public benefit through the preservation, restoration, maintenance and exhibition of steam railway locomotives and other railway artefacts, establishing a facility for the safe-keeping and exhibition of them and the provision of information and education about the history of such locomotives and other railway artefacts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Medi 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1006841 9F LOCOMOTIVE CHARITABLE TRUST COMPANY
- 29 Mai 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIAN PETER CHARLES BIRLEY | Cadeirydd |
|
||||||
Toby Watkins | Ymddiriedolwr | 12 June 2013 |
|
|
||||
MIKE THOMPSON | Ymddiriedolwr | 12 June 2011 |
|
|
||||
PAUL JARMAN BA HONS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.64k | £20.95k | £231.99k | £264.46k | £136.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.61k | £481.43k | £259.49k | £154.56k | £208.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Awst 2024 | 191 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Awst 2024 | 191 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Awst 2024 | 556 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Awst 2024 | 556 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 3 MARCH 2009
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO ADVANCE EDUCATION AND LEARNING AND TO PROMOTE PUBLIC BENEFIT THROUGH THE PRESERVATION, RESTORATION,' MAINTENANCE AND EXHIBITION OF STEAM RAILWAY LOCOMOTIVES AND OTHER RAILWAY ARTEFACTS, ESTABLISHING A FACILITY FOR THE SAFE-KEEPING AND EXHIBITION OF THEM AND THE PROVISION OF INFORMATION AND EDUCATION ABOUT THE HISTORY OF SUCH LOCOMOTIVES AND OTHER RAILWAY ARTEFACTS.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Stone Flagged Cottage
Newbiggin
LEYBURN
North Yorkshire
DL8 3TD
- Ffôn:
- 07792556919
- E-bost:
- info@lclt.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window