THE PRINCIPAL AND FELLOWS OF THE MANCHESTER ACADEMY AND HARRIS COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principle activity of the College, as specified in the Royal Charter is the teaching of undergraduate and postgraduate mature students of the University of Oxford
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Cyfanswm incwm:
£5,618,000
Roddion a chymynroddion | £1.85m | |
Weithgareddau elusennol | £2.77m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £2.00k | |
Buddsoddiadau | £804.00k | |
Arall | £188.00k |
Cyfanswm gwariant:
£5,269,000
Codi arian | £122.00k | |
Weithgareddau elusennol | £5.15m | |
Arall | £0 |
-£806,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £122.00k | |
Gwariant elusennol | £5.15m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £349.00k |
Pobl

64 Gweithwyr
28 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 4 |
£70k i £80k | 2 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- HARRIS MANCHESTER COLLEGE (Enw gwaith)
- HARRIS MANCHESTER COLLEGE, OXFORD (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
28 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Aziz Ul Haque Sheikh | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Robert Klassen | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Mark Harris | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Christopher Philip Manning | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|||||
Rev Dr Claire MacDonald | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Professor Matthew Weait | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Ashley James Walters | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Katherine Anne Alderson-Smith | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||
Professor Harrison Callum Bertram Steel | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Dr Isabel Ruiz Olaya | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Dr Linda Hulin | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Dr Hayley Jayne Hooper | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
Professor Catherine Mary Jackson | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
Professor Jane Shaw | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Dr Gina Hadley | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Dr John Vella | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||
PROFESSOR JAN-EMMANUEL DE NEVE | Ymddiriedolwr | 07 October 2015 |
|
|
||||
PROFESSOR CATHERINE MCLOUGHLIN | Ymddiriedolwr | 08 October 2014 |
|
|
||||
Dr KRISTIN VAN ZWIETEN | Ymddiriedolwr | 31 January 2014 |
|
|
||||
Dr RONALD ROY | Ymddiriedolwr | 31 January 2014 |
|
|
||||
Dr JOSHUA HORDERN | Ymddiriedolwr | 13 March 2013 |
|
|
||||
VICTORIA LILL | Ymddiriedolwr | 15 February 2013 |
|
|
||||
BRIAN FIDLER | Ymddiriedolwr | 27 July 2011 |
|
|
||||
ALEX NICHOLLS | Ymddiriedolwr | 27 July 2011 |
|
|
||||
WILLIAM MANDER | Ymddiriedolwr | 26 July 2011 |
|
|
||||
BEE LENG WEE | Ymddiriedolwr | 26 July 2011 |
|
|
||||
PATRIK RORSMAN | Ymddiriedolwr | 26 July 2011 |
|
|
||||
GEORGE HUDSON | Ymddiriedolwr | 26 July 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.19m | £3.32m | £4.85m | £6.58m | £5.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.30m | £4.19m | £4.41m | £5.07m | £5.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £390.31k | £47.44k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.58m | £929.00k | £2.30m | £4.24m | £1.85m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.93k | £2.00k | £4.00k | £2.94k | £2.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.10m | £1.74m | £1.72m | £2.51m | £2.77m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £820.00k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £508.67k | £463.00k | £601.00k | £615.59k | £804.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £182.00k | £228.00k | £28.22k | £188.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £44.23k | £1.76m | £36.32k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.24m | £4.07m | £4.22m | £4.97m | £5.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £60.51k | £122.00k | £184.00k | £99.00k | £122.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.00k | £108.00k | £93.00k | £18.00k | £25.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £9.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.54k | £6.00k | £9.00k | £5.00k | £4.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £25.92m | £25.47m | £24.88m | £24.35m | £23.82m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £14.79m | £14.37m | £16.74m | £17.35m | £17.96m | |
|
Cyfanswm asedau | £2.61m | £1.73m | £2.93m | £5.22m | £4.87m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£465.37k | -£374.00k | -£348.00k | -£694.73k | -£627.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.27m | £889.00k | £1.10m | £985.46k | £1.25m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 19 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 19 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 28 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 28 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 31 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 31 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CHARTER OF 23 NOVEMBER 1995 STATUTES LAST AMENDED 2011
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE THE LEARNING, EDUCATION AND RESEARCH IN THE ARTS AND SCIENCES WITHIN THE UNIVERSITY AND; B) TO PROVIDE FOR MEN AND WOMEN WHO SHALL BE MEMBERS OF THE UNIVERSITY AND FROM WHOM NO TEST OF CONFESSION OF FAITH WILL BE REQUIRED I) A COLLEGE IN WHICH THEY MAY WORK FOR DEGREES, DIPLOMAS AND CERTIFICATES OF THE UNIVERSITY FOR THE PURPOSE OF THEIR ENGAGING IN ADVANCED AND OTHER STUDY AND THE CONDUCT AND PUBLICATION OF RESEARCH; AND II) PREPATORY INSTRUCTION FOR THE LEARNED PROFESSIONALS AND FOR CIVIL AND COMMERCIAL LIFE; AND III) A FULL AND SYSTEMATIC COURSE OF EDUCATION AND TRAINING MINISTERS OF RELIGION, HAVING REGARD ESPECIALLY TO THE MINISTRIES OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE UNITARIAN AND FREE CHRISTIAN CHURCHES IN OUR UNITED KINGDOM AND OF THE NON-SUBSCRIBING PRESBYTERIAN CHURCH OF IRELAND. C) TO PROMOTE THE CHRISTIAN RELIGION IN ITS SIMPLEST AND MOST INTELLIGIBLE FORM, AND IN PARTICULAR THE TRADITIONS ORIGINATING IN ENGLISH RATIONAL DISSENT.
Maes buddion
OXFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HARRIS MANCHESTER COLLEGE
MANSFIELD ROAD
OXFORD
OX1 3TD
- Ffôn:
- 01865 271006
- E-bost:
- enquiries@hmc.ox.ac.uk
- Gwefan:
-
WWW.HMC.OX.AC.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window