CONGRESS THEATRE COMPANY

Rhif yr elusen: 1132687
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Congress Theatre objectives are: to provide, maintain, improve and advance education of the public in the arts and sciences; in particular the art and science of Theatre by presentation of public performances and other similar activities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £196,171
Cyfanswm gwariant: £189,312

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Torfaen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Tachwedd 2009: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
James Keech Cadeirydd 20 September 2013
Dim ar gofnod
Lynne Cox Ymddiriedolwr 01 June 2024
Dim ar gofnod
Elizabeth Brimble Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Kirsten Tuck Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod
Malcolm Jones Ymddiriedolwr 01 January 2017
Dim ar gofnod
Andrew Pippen Ymddiriedolwr 01 June 2014
Dim ar gofnod
COUNCILLOR STEWART MATTHEWS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
STEPHEN JOHN BROOKS Ymddiriedolwr
TORFAEN AIDS FOR THE DISABLED SOCIETY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 469 diwrnod
TOGS CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
TORFAEN COMMUNITY ENTERPRISES ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
BERNARD JOHN CUNNINGHAM Ymddiriedolwr
THE CWMBRAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
TORFAEN COMMUNITY ENTERPRISES ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
TORFAEN AIDS FOR THE DISABLED SOCIETY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 469 diwrnod
REVEREND HARALD THOMAS MBE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £181.54k £200.05k £173.45k £190.31k £196.17k
Cyfanswm gwariant £163.76k £167.31k £191.94k £188.02k £189.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £68.50k £168.00k £41.00k £41.00k £41.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 02 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 02 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 14 Mai 2024 104 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 14 Mai 2024 104 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 17 Chwefror 2023 17 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 17 Chwefror 2023 17 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 11 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 11 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 11 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 11 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
CONGRESS THEATRE CO
50 GWENT SQUARE
CWMBRAN
NP44 1PL
Ffôn:
01633868239