Hanes ariannol ERSKINE MUTON TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1130199
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £248.62k £212.28k £177.16k £179.04k £186.54k
Cyfanswm gwariant £345.50k £295.74k £429.99k £675.08k £291.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A