WEB SCIENCE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advance the education of the public in the subject of Web Science; lead the development of a research agenda and curricula in the Web Science community worldwide; provide support for activities such as conferences; support the creation of academic publication venues; engage government and private sector sources of science funding internationally; develop a global network of premier research labs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Southampton
Llywodraethu
- 11 Ionawr 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP RANGASWAMI | Cadeirydd | 02 July 2012 |
|
|
||||||||
William Thompson | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||||||
Jennifer Zhu Scott | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||||||
Professor Steffen Staab | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||||||
Ann Rowland-Campbell | Ymddiriedolwr | 30 January 2017 |
|
|
||||||||
PROFESSOR GEORGE METAKIDES | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
||||||||
PROFESSOR NOSHIR SAROSH CONTRACTOR | Ymddiriedolwr | 02 July 2012 |
|
|
||||||||
PROFESSOR WENDY HALL CBE FRENG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
PROF SIR NIGEL SHADBOLT FRS FREng | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
PROFESSOR JAMES ALEXANDER HENDLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/12/2019 | 30/12/2020 | 30/12/2021 | 30/12/2022 | 30/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.81k | £41.30k | £49.78k | £55.67k | £34.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.11k | £51.01k | £38.01k | £42.66k | £49.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2023 | 06 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2023 | 06 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2022 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2022 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2020 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2020 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2019 | 24 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2019 | 24 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1 JULY 2008
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SUBJECT OF WEB SCIENCE AND IN PARTICULAR; A PROMOTE THE DEVELOPMENT OF THE DISCIPLINE OF WEB SCIENCE BY LEADING THE DEVELOPMENT OF A RESEARCH AGENDA AND ROADMAP IN THE EMERGING WEB SCIENCE COMMUNITY WORLDWIDE; B PROMOTE AND SUPPORT THE DEVELOPMENT OF WEB SCIENCE CURRICULA AT ALL RELEVANT EDUCATIONAL LEVELS AROUND THE WORLD; C PROVIDE ORGANIZATIONAL AND FINANCIAL SUPPORT FOR ACTIVITIES SUCH AS CONFERENCES, WORKSHOPS AND SYMPOSIA AROUND THE WORLD ON TOPICS IN WEB SCIENCE; 4 SUPPORT THE CREATION OF ACADEMIC PUBLICATION VENUES NEEDED TO ENABLE SCHOLARLY COMMUNICATION IN THE GLOBAL WEB SCIENCE COMMUNITY; 5 ENGAGE GOVERNMENT AND PRIVATE SECTOR SOURCES OF SCIENCE FUNDING INTERNATIONALLY TO COLLABORATE IN PROVIDING FINANCIAL SUPPORT FOR WEB SCIENCE RESEARCH IN EDUCATION IN PREMIER RESEARCH AND TEACHING INSTITUTIONS; AND 6 PROMOTE THE DEVELOPMENT OF A GLOBAL NETWORK OF PREMIER WEB SCIENCE RESEARCH LABS UNDER THE WEB SCIENCE TRUST AEGIS, BY ESTABLISHING LEGAL AND FINANCIAL COLLABORATIONS WITH RESEARCH INSTITUTIONS INCLUDING LEADING UNIVERSITIES WHO WISH TO CO-OPERATE ON THE DEVELOPMENT OF WEB SCIENCE.
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Russell House
Oxford Road
Bournemouth
England
BH8 8EX
- Ffôn:
- 023 8059 3523
- E-bost:
- info@webscience.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window