THE CHARTERED INSTITUTE FOR SECURITIES AND INVESTMENT

Rhif yr elusen: 1132642
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To promote for Public Benefit the advancement of knowledge in the field of securities and investments; to promote and develope ethical standards for practitioners in the field of securities and investments; to act as an authoritative body for the purpose of consultation and research in matters of education or public interest concerning investment in securities. See the list on the CISI website.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae gan yr elusen hon un neu fwy o is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn ymddiriedolwr.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • India
  • Ireland
  • Singapore
  • Sri Lanka
  • Tsieina
  • Yr Alban
  • Yr Emiraethau Arabaidd Unedig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Awst 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Michael Cole-Fontayn Cadeirydd 10 October 2018
Dim ar gofnod
Neil Atkinson Ymddiriedolwr 09 October 2024
Dim ar gofnod
Sushil Kumar Saluja Ymddiriedolwr 29 November 2023
HEART OF THE CITY OF LONDON LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE BRITISH COUNCIL
Derbyniwyd: 56 diwrnod yn hwyr
Ian Christopher Clark Ymddiriedolwr 29 November 2023
Dim ar gofnod
Kottage Don Nandika Buddhipala Ymddiriedolwr 29 September 2022
Dim ar gofnod
Catherine Sidony McGuinnes Ymddiriedolwr 29 September 2022
Dim ar gofnod
Amyr Rocha Lima Ymddiriedolwr 15 October 2021
Dim ar gofnod
Peter Derek Moores Ymddiriedolwr 15 October 2021
Dim ar gofnod
Robert Charles Hughes-Penney Ymddiriedolwr 19 October 2020
ST LAWRENCE JEWRY GUILD CHURCH COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
Jane Elizabeth Orde Valls CSK Ymddiriedolwr 19 October 2020
Dim ar gofnod
Graham Nicoll Ymddiriedolwr 19 October 2020
Dim ar gofnod
Clair Victoria Mills Ymddiriedolwr 10 October 2019
Dim ar gofnod
Petros Florides Ymddiriedolwr 10 October 2019
Dim ar gofnod
RAVIKUMAR HAYAGREEVA PURANAM Ymddiriedolwr 06 October 2016
Dim ar gofnod
Claire Michelle Perryman Ymddiriedolwr 17 September 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.22m £13.38m £17.03m £19.01m £19.22m
Cyfanswm gwariant £15.72m £13.96m £17.32m £16.50m £18.28m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £15.75m £13.02m £15.83m £17.93m £17.88m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £199.56k £167.32k £144.55k £240.59k £504.29k
Incwm - Arall £275.19k £194.68k £1.06m £843.32k £836.49k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £15.72m £13.96m £17.32m £16.50m £18.28m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £157.99k £131.78k £47.42k £0 £60.46k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £432.81k £285.16k £231.84k £272.72k £365.95k
Buddsoddiadau tymor hir £8.47m £10.18m £10.98m £10.66m £11.78m
Cyfanswm asedau £11.49m £11.90m £11.82m £14.14m £14.06m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £6.74m £7.71m £8.07m £7.98m £7.20m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 26 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 26 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 20 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 20 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 30 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 30 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 04 Chwefror 2022 4 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 04 Chwefror 2022 4 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 16 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 16 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 FEBRUARY 1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 5 APRIL 1994, 4 JULY 1996, 1 JULY 1999, 13 DECEMBER 2001 AND 25 JULY 2002
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE ADVANCEMENT AND DISSEMINATION OF KNOWLEDGE IN THE FIELD OF SECURITIES AND INVESTMENTS. 2) TO DEVELOP HIGH ETHICAL STANDARDS FOR PRACTITIONERS IN SECURITIES AND INVESTMENTS AND TO PROMOTE SUCH STANDARDS IN THE UNITED KINGDOM AND OVERSEAS. 3) TO ACT AS AN AUTHORITATIVE BODY FOR THE PURPOSE OF CONSULTATION AND RESEARCH IN MATTERS OF EDUCATIONAL OR PUBLIC INTEREST CONCERNING INVESTMENT IN SECURITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 04 Awst 2010 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
20 FENCHURCH STREET
LONDON
EC3M 3BY
Ffôn:
02076450603
E-bost:
info@cisi.org