Ymddiriedolwyr ROTHERHAM AND DEARNE VALLEY CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1132844
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

45 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Catherine Sarjeant Ymddiriedolwr 01 March 2023
Dim ar gofnod
Helen Thickitt Ymddiriedolwr 01 March 2023
Dim ar gofnod
Kay Smallwood Ymddiriedolwr 22 February 2023
Dim ar gofnod
Patrick Kenny Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Gary Pitt Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Karen Dunn Ymddiriedolwr 01 September 2022
UNITED METHODIST CHURCH CLIFTON
Derbyniwyd: Ar amser
Francis Lovell Ymddiriedolwr 01 September 2022
UNITED METHODIST CHURCH CLIFTON
Derbyniwyd: Ar amser
Alexander Hall Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Muriel Mellars Ymddiriedolwr 09 March 2020
Dim ar gofnod
Gillian Styles Ymddiriedolwr 09 March 2020
Dim ar gofnod
Steven Hannam Ymddiriedolwr 17 September 2019
Dim ar gofnod
Kay Hester Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Edward Archersiddall Ymddiriedolwr 26 November 2018
Dim ar gofnod
Graham Hudson Ymddiriedolwr 12 March 2018
Dim ar gofnod
Irene White Ymddiriedolwr 02 March 2018
Dim ar gofnod
Julia Hindley Ymddiriedolwr 01 September 2017
105TH SHEFFIELD (HIGH GREEN) SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
Dick Styles Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
MARGARET MORAN Ymddiriedolwr 05 December 2016
UNITED METHODIST CHURCH CLIFTON
Derbyniwyd: Ar amser
Clive Taylor Ymddiriedolwr 05 December 2016
Dim ar gofnod
Robert Hambrey Ymddiriedolwr 14 March 2016
Dim ar gofnod