WHY ME? UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Why me? Transforming Lives through Restorative Justice
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David John Munro | Cadeirydd | 13 October 2021 |
|
|||||||||
Marianne Helen Helps | Ymddiriedolwr | 06 November 2024 |
|
|
||||||||
Emma Jones | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||||||
Timothy Chapman | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||||||
Ben Andrew | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||||||
Julia Dawson | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|||||||||
Brian Neale | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||||||
Will Jacks | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||||||
Matthew Pink | Ymddiriedolwr | 05 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £241.77k | £344.14k | £377.00k | £415.71k | £272.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £223.44k | £291.65k | £457.00k | £355.06k | £290.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £36.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £27.76k | N/A | N/A | £36.00k | £10.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 03 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 03 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 06 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 06 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 04 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 04 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 02 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 02 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17 AUGUST AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 29 JUNE 2010 REGISTERED AT COMPANIES HOUSE 6 JULY 2010
Gwrthrychau elusennol
1A TO RELIEVE DISTRESS AND SICKNESS AMONG PERSONS WHO ARE VICTIMS OF CRIME ('THE VICTIMS') AND PERSONS AFFECTED BY CRIME INCLUDING FAMILIES AND FRIENDS OF SUCH PERSONS WHO ARE IN NEED 1B TO ADVANCE PUBLIC AWARENESS BY RESEARCH INTO ISSUES RELATING TO VICTIMS OF CRIME AND THEIR FAMILIES AND FRIENDS AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3Space International House
6 Canterbury Crescent
London
SW9 7QD
- Ffôn:
- 020 45911970
- E-bost:
- info@why-me.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window