DONCASTER METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We advance the Christian Faith in accordance with the doctrinal standards and discipline of the Methodist Church by - facilitating the provision of sacred space (buildings) for prayer and contemplation - facilitating or promoting Christianity through the staging of events and services - supporting or facilitating other charities in the UK and overseas financially and with prayer
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

54 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Doncaster
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 04 Mai 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1129555 PRIORY PLACE METHODIST CHURCH
- 11 Chwefror 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
54 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev John Paul HENRY | Cadeirydd | 01 September 2023 |
|
|||||
David William DENNIS | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Phillip RANDALL | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Robert James BRITTAIN | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Jean DENNIS | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Eunice RANDALL | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Carol CORGRIDGE BA PGCE | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
John Hodgson | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
JAYNE ANN ALDER | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
MARY VERONICA SCOTT | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|||||
Stuart Alan WILLERTON | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|||||
Geoffrey Lloyd RAPER | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
David John BEARDSALL | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Sarah Louise GALLACHER | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
David Harry Robinson | Ymddiriedolwr | 29 August 2023 |
|
|
||||
John Robert Hunt WINN | Ymddiriedolwr | 29 August 2023 |
|
|
||||
Christine Mary OGLEY | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|
||||
ALISON HUDSON | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|||||
Peter Harris | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|
||||
Sylvia Joan Fletcher | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|
||||
Ian Richard Ogley | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|
||||
Anne Worrall | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|
||||
Margaret Woodcock Hempstock | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|
||||
Brian Hempstock | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|
||||
Preethi Soshna ALURI MBA | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Sean WORSLEY BA Hons | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
JOHN ALAN MENDUM | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Christine Raper | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Amy Ruth RODDAM | Ymddiriedolwr | 09 January 2017 |
|
|||||
TOM SYKES | Ymddiriedolwr | 29 August 2012 |
|
|
||||
Dr DAVID ROBERT HEPWORTH BA, PHD | Ymddiriedolwr | 27 June 2011 |
|
|
||||
BRENDA MARY PLUMMER SRN | Ymddiriedolwr | 27 June 2011 |
|
|
||||
ANN WREN | Ymddiriedolwr | 27 June 2011 |
|
|
||||
DAVID ARTHUR HARRISON | Ymddiriedolwr | 27 June 2011 |
|
|
||||
JANET ANN PARKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS VERA SUTCLIFFE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOAN MARY THACKRAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS J BOLTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GLENISE MARY SINNOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET E CROMPTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HAZEL PATRICIA HEPWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARRY EDWARD PARKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Kathryn Harris | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN WILLIAM HOLFORD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JULIE PARKER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARGARET ANN WILSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
TREVOR TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
||||||
REV TOM READ | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS WILMA GIBSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BERENICE ANNE ELLIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUDITH ADELE TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT LESLIE SCULTHORPE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS M WALKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VERA HOLFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £656.73k | £259.04k | £325.68k | £662.63k | £448.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £374.20k | £400.69k | £438.47k | £493.50k | £422.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £14.60k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £104.00k | N/A | N/A | £140 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £317.00k | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £31.00k | N/A | N/A | £48.89k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £204.00k | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £374.14k | N/A | N/A | £492.87k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £58 | N/A | N/A | £622 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | £471.76k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £21.11k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £622 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 27 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 27 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 19 Awst 2024 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 19 Awst 2024 | 50 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Awst 2023 | 61 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Awst 2023 | 61 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Alder Grove METHODIST CHURCH
Alder Grove
DONCASTER
DN4 8RF
- Ffôn:
- 01302 850370
- E-bost:
- methodistchurch01@btconnect.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window