THE BROWNHILLS AND WILLENHALL METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1134351
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Acts as an umbrella body for 10 churches . Plays a part in the stationing of ministers. Provides a preaching plan for all church services. Ensures that the Safeguarding Policy of the Methodist Church is carried out and obtains the required checks. Arranges occasional joint acts of worship and events for the Circuit's churches. Provides shared resources for worship.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £174,775
Cyfanswm gwariant: £221,038

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Stafford
  • Walsall
  • Wolverhampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Chwefror 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

45 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Karen Elizabeth Drayton Ymddiriedolwr 01 September 2022
FUND FOR HUMAN NEED
Derbyniwyd: Ar amser
Diana Louise Bolton Ymddiriedolwr 01 September 2022
ST JOHNS METHODIST CHURCH BLOXWICH
Derbyniwyd: 127 diwrnod yn hwyr
BLOXWICH AND BLAKENALL FOODBANK
Derbyniwyd: Ar amser
Deacon Helen Mary Webster Ymddiriedolwr 01 September 2022
ST JOHNS METHODIST CHURCH BLOXWICH
Derbyniwyd: 127 diwrnod yn hwyr
Wendy Elaine Hawkins Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Brian Haynes Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Carl John Bolton Ymddiriedolwr 01 January 2021
BLOXWICH AND BLAKENALL FOODBANK
Derbyniwyd: Ar amser
Michael Anthony Cronogue Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
PAUL BOWDLER WILDE Ymddiriedolwr 01 September 2019
ST JOHNS METHODIST CHURCH BLOXWICH
Derbyniwyd: 127 diwrnod yn hwyr
Rev Jeremy Robert Hawkins Ymddiriedolwr 01 September 2018
ST JOHNS METHODIST CHURCH BLOXWICH
Derbyniwyd: 127 diwrnod yn hwyr
WALSALL CENTRAL HALL METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
MARJORIE JUKES Ymddiriedolwr 22 March 2017
Dim ar gofnod
FREDA ISOBEL WOODWARD Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
ROBERT ALAN WHITEHOUSE Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
BOB SMITH Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
BRENDA BRADBURY Ymddiriedolwr 16 March 2016
Dim ar gofnod
ELAINE JUNE EDMUNDS Ymddiriedolwr 01 September 2015
Dim ar gofnod
Steven Brian Butler Ymddiriedolwr 14 February 2015
ST JOHNS METHODIST CHURCH BLOXWICH
Derbyniwyd: 127 diwrnod yn hwyr
DYLYS BRADBURY Ymddiriedolwr 14 February 2015
Dim ar gofnod
ELIZABETH SMITH Ymddiriedolwr 01 September 2013
Dim ar gofnod
BERYL THORNLEY Ymddiriedolwr 01 September 2013
Dim ar gofnod
Margaret Ann Howells Ymddiriedolwr 01 September 2013
THE METHODIST CHURCH, WALSALL CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
MAUREEN CHRISTINE ALLCOCK Ymddiriedolwr 08 April 2013
Dim ar gofnod
DIANE KATHLEEN SARGEANT Ymddiriedolwr 30 November 2012
Dim ar gofnod
BRIAN HARRY WOOTTON Ymddiriedolwr 16 November 2012
Dim ar gofnod
MICHAEL STUART SMITH Ymddiriedolwr 16 November 2012
Dim ar gofnod
LIZI BIRD Ymddiriedolwr 16 November 2012
Dim ar gofnod
CAROL ANNE HEWLITT Ymddiriedolwr 27 April 2012
Dim ar gofnod
PAUL ONIONS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
NORMA C BRYAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ALAN LOWBRIDGE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JANE BROWN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
BETTY ASHBURNER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
NEVILLE JOSEPH TAYLOR Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CYNTHIA BARBER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ELIZABETH ANN MOORE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
VALERIE BRENDA CLARKE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DAVID JOHN PRICE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOHN ANDREWS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
EDNA MAY STOCKALL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SUSAN ELAINE NEWELL-PEDLEY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JUDITH ANDREWS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Keith Walton Ymddiriedolwr
WOLVERHAMPTON AND SHREWSBURY METHODIST DISTRICT
Derbyniwyd: Ar amser
ST JOHNS METHODIST CHURCH BLOXWICH
Derbyniwyd: 127 diwrnod yn hwyr
GLEN POOLE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
REV PAT HORTON Ymddiriedolwr
THE CHARLES AKRILL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ANGELA NEWEY Ymddiriedolwr
ST JOHNS METHODIST CHURCH BLOXWICH
Derbyniwyd: 127 diwrnod yn hwyr
JACKIE WHITEHOUSE Ymddiriedolwr
ST JOHNS METHODIST CHURCH BLOXWICH
Derbyniwyd: 127 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £244.99k £237.91k £250.20k £234.75k £174.78k
Cyfanswm gwariant £268.71k £280.03k £253.51k £285.21k £221.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 17 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 17 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 23 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 23 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 05 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 05 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 20 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 20 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 21 Ebrill 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 21 Ebrill 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
29 Victoria Avenue
Bloxwich
Walsall
WS3 3HS
Ffôn:
01922475083