OXFORD DIOCESAN BOARD OF EDUCATION

Rhif yr elusen: 1133586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity is responsible for promoting and assisting education in the Diocese consistent with the faith and practice of the Church of England;religious education and worship in schools; and the open admissions policy of the Diocese of Oxford. It also exists to advise governors and promote co-operation between those concerned with education in the Diocese.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bracknell Forest
  • Gorllewin Berkshire
  • Milton Keynes
  • Reading
  • Slough
  • Swydd Buckingham
  • Swydd Rydychen
  • Windsor And Maidenhead
  • Wokingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Rhagfyr 2011: y derbyniwyd cronfeydd gan 307913 OXFORD DIOCESAN BOARD OF EDUCATION
  • 20 Ionawr 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

21 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev JASON PAUL ST JOHN NICOLLE Ymddiriedolwr 01 January 2025
THE SOUTH MORETON CONSOLIDATED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Samuel Christopher Ferris Ymddiriedolwr 01 January 2025
KEDERMINSTER LIBRARY
Derbyniwyd: Ar amser
Michael George Mill Ymddiriedolwr 01 January 2025
LOVE WYCOMBE
Derbyniwyd: Ar amser
Sharron Tulle Marland Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Alison Jane McBride Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Vivienne Angela Lister Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Rebecca Jane Morris Ymddiriedolwr 01 October 2024
Dim ar gofnod
The Rt Revd Gavin Andrew Collins Ymddiriedolwr 19 March 2024
THE OXFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
DIOCESAN TRUSTEES (OXFORD) LTD
PETER FLORY Ymddiriedolwr 01 January 2022
NOVI MOST INTERNATIONAL
Derbyniwyd: Ar amser
THE CORNELIUS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CHILTERN CHRISTIAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE OXFORD DIOCESAN COUNCIL FOR THE DEAF AND HARD OF HEARING
Derbyniwyd: Ar amser
Chris Tomes Ymddiriedolwr 01 January 2022
Dim ar gofnod
Hannah Joyce Brown Ymddiriedolwr 01 January 2022
Dim ar gofnod
Matthew Geoffrey Abbott Ymddiriedolwr 01 March 2020
Dim ar gofnod
TREFOR WILMOT LLEWELLYN Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod
Lorna Mary Piper Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod
Dr Felix Charles Penrice Leach Ymddiriedolwr 01 January 2019
KEBLE COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD
Derbyniwyd: Ar amser
PATRICIA ANN HUDSON Ymddiriedolwr 24 November 2017
Dim ar gofnod
THE RIGHT REVD DR STEVEN JOHN LINDSEY CROFT Ymddiriedolwr 06 July 2016
THE OXFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
THE BISHOP OF OXFORD'S DISCRETIONARY FUND
Derbyniwyd: Ar amser
BAYNE BENEFACTION
Derbyniwyd: Ar amser
DIOCESAN TRUSTEES (OXFORD) LTD
OXFORD CLERGY CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
PETER ROSS NORMAN Ymddiriedolwr 27 March 2013
Dim ar gofnod
KATHY WINROW Ymddiriedolwr 01 January 2013
Dim ar gofnod
Rev MARK DAVID BENNET Ymddiriedolwr 01 January 2013
THATCHAM PARK CHURCH OF ENGLAND PRIMARY SCHOOL TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 315 diwrnod
BIAPT (BRITISH AND IRISH ASSOCIATION FOR PRACTICAL THEOLOGY)
Derbyniwyd: 39 diwrnod yn hwyr
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OFTHE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, THATCHAM
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 192 diwrnod
MOOR MEADOW CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
WESTCOTT HOUSE
Derbyniwyd: Ar amser
CULHAM ST GABRIEL'S TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
LADY FRANCES WINCHCOMBE'S THATCHAM FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THATCHAM RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THATCHAM PAROCHIAL ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev TIMOTHY JAMES LINCOLN HARPER Ymddiriedolwr 01 January 2010
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.66m £5.43m £5.01m £6.02m £5.03m
Cyfanswm gwariant £1.71m £4.05m £5.07m £4.99m £6.33m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £4.28m £3.15m
Incwm o roddion a chymynroddion £823.00k £4.66m £4.14m £5.06m £3.97m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £822.00k £750.00k £854.00k £892.00k £886.00k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £15.00k £16.00k £13.00k £65.00k £126.00k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £3.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.71m £4.05m £5.07m £4.99m £6.33m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £23.00k £16.00k £22.00k £21.00k £25.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £8.00k £7.00k £4.00k £5.00k £5.00k
Buddsoddiadau tymor hir £398.00k £426.00k £487.00k £430.00k £471.00k
Cyfanswm asedau £1.59m £2.86m £2.95m £3.76m £4.10m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £773.00k £667.00k £807.00k £586.00k £2.27m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 15 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 15 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 13 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 13 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 04 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 04 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 26 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 26 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 16 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 16 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
CHURCH HOUSE OXFORD
LANGFORD LOCKS
KIDLINGTON
OXFORD
OX5 1GF
Ffôn:
01865208200