SOUTHPORT METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1134383
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (68 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We are the UK Methodist Church in Southport (including Scarisbrick). It supports the Presbyters and staff with administration. Where directed by its Managing Trustees, through the Circuit Meeting, it supports other charities with small donations.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £262,714
Cyfanswm gwariant: £385,219

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Sefton
  • Swydd Gaerhirfryn

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Chwefror 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

37 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Susan Patricia Yelland Ymddiriedolwr 01 February 2025
Dim ar gofnod
Gillian Mary Moor Ymddiriedolwr 01 September 2024
ST PHILIP AND ST PAUL WITH WESLEY, SOUTHPORT
Derbyniwyd: Ar amser
Jennifer Wallbanks Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Brian James Davey Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Rev Sheila Elizabeth Prest Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Rev Derek Westerdale Bowker Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Brenda Domville Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Rev Ernest Grimshaw Ymddiriedolwr 01 September 2023
LEYLAND ROAD METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Peter James Musker Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Janet Anne Bowker Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Elizabeth Mugill Morris Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
William Mark Pickering Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
JANET TAYLOR-HOLMES Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
PETER ALAN TAYLOR-HOLMES Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Irene Nora Watts Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
MARGARET CROSBY Ymddiriedolwr 01 September 2023
LEYLAND ROAD METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Christopher George Hall Ymddiriedolwr 01 September 2023
LEYLAND ROAD METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Ray Flanagan Ymddiriedolwr 12 September 2022
Dim ar gofnod
Patrica Ann Wright Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Barry James Stewart Ymddiriedolwr 01 September 2019
LIVERPOOL ROAD METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ST PHILIP AND ST PAUL WITH WESLEY, SOUTHPORT
Derbyniwyd: Ar amser
Margaret Harwood Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
Rachel Bray Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
Peter Jones Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
Sally Deborah Eyes BSc Ymddiriedolwr 01 September 2015
Dim ar gofnod
David Hugh Campbell Ymddiriedolwr 01 September 2015
Dim ar gofnod
Andrew Malcolm Tate Ymddiriedolwr 01 September 2015
LIVERPOOL ROAD METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
THE GUIDE ASSOCIATION-COUNTY OF SEFTON
Derbyniwyd: Ar amser
LEYLAND ROAD METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
RUTH CAROL LANE SRC Ymddiriedolwr 01 September 2015
LORD STREET WEST UNITED CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
REV PATRICK MICHAEL EVANS Ymddiriedolwr 01 September 2013
LEYLAND ROAD METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
AINSDALE LUNCH AND LEISURE
Derbyniwyd: Ar amser
LIVERPOOL ROAD METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
DR DOMINIC GERALD BRAY CLIN.PSY.D Ymddiriedolwr 01 September 2013
Dim ar gofnod
PAMELA MAY O'MALLEY Ymddiriedolwr 01 September 2013
Dim ar gofnod
Rev Marie-Anne Kent Ymddiriedolwr 01 September 2012
LIVERPOOL DISTRICT METHODIST CHURCH
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 329 diwrnod
Stephen Hardiman Ymddiriedolwr 01 September 2009
LEYLAND ROAD METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
SHIRLEY ANNE POTTS Ymddiriedolwr 01 September 2009
SOUTHPORT AND AREA SCHOOLS WORKER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
LEYLAND ROAD METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
IAN WRIGHT Ymddiriedolwr 01 September 2009
LORD STREET WEST UNITED CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Rev ALEXANDER PETER JAMES GALBRAITH Ymddiriedolwr 01 September 2009
Dim ar gofnod
LESLEY GODDARD Ymddiriedolwr 01 August 2009
Dim ar gofnod
JOHN SCHOFIELD ATTWATER Ymddiriedolwr
LEYLAND ROAD METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £284.23k £261.83k £388.35k £305.41k £262.71k
Cyfanswm gwariant £285.99k £281.77k £289.89k £296.51k £385.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £8.67k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 06 Medi 2024 68 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 06 Medi 2024 68 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 04 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 05 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 11 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 11 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 05 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 05 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 22 Medi 2020 84 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 22 Medi 2020 84 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Methodist Church
Leyland Road
SOUTHPORT
Merseyside
PR9 9JQ
Ffôn:
01704 264775