THE FRIENDS OF ST GEORGE'S JESMOND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Assist in the preservation, maintenance, repairs or improvement for the benefit of the general public of the church and churchyard of St George's Jesmond as an ancient building of beauty and historic interest. Create, raise and administer a fund to be used for the sole purpose of maintaining the fabric of the said church, repairing the fitting thereof and preserving its curtilage.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Newcastle Upon Tyne
Llywodraethu
- 02 Tachwedd 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joan Margaret Trinder | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
BARBARA VALERIE PEACOCK MBE | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
PAUL TAYLOR | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
HILARY ANN PITKETHLY | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Susan Claire Melbourne | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|||||
Michael de la Hunt | Ymddiriedolwr | 30 April 2016 |
|
|
||||
Sarah Mercer | Ymddiriedolwr | 17 May 2015 |
|
|
||||
Dorothy Gregory | Ymddiriedolwr | 26 April 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.89k | £2.71k | £5.73k | £4.97k | £8.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.67k | £1.84k | £1.53k | £521 | £5.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Chwefror 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 SEPTEMBER 2010
Gwrthrychau elusennol
1) TO PRESERVE OR ASSIST IN THE PRESERVATION, MAINTENANCE, REPAIRS OR IMPROVEMENT FOR THE BENEFIT OF THE GENERAL PUBLIC OF THE CHURCH AND CHURCHYARD OF ST GEORGE'S JESMOND AS AN ANCIENT BUILDING OF BEAUTY AND HISTORIC INTEREST 2) TO CREATE RAISE AND ADMINISTER A FUND TO BE USED FOR THE SOLE PURPOSE OF REPAIRING THE FABRIC OF THE SAID CHURCH REPAIRING THE FITTING THEREOF AND PRESERVING ITS CURTILAGE OR IMPROVING, REPLACING OR RESTORING ANY PART THEREOF
Maes buddion
ST GEORGE'S, JESMOND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 NORTH JESMOND AVENUE
NEWCASTLE UPON TYNE
NE2 3JX
- Ffôn:
- 0191 281 4755
- E-bost:
- bvpeacock21@icloud.com
- Gwefan:
-
friendsofstgeorgesjesmond.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window