Ymddiriedolwyr COVENTRY AND NUNEATON METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1134347
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

47 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Elaine Lesley Davenport Ymddiriedolwr 31 March 2025
METHODIST CENTRAL HALL, COVENTRY
Derbyniwyd: Ar amser
Naume Yeukai Chiimba Ymddiriedolwr 31 March 2025
Dim ar gofnod
Pam Hopkins Ymddiriedolwr 01 December 2024
Dim ar gofnod
Rev Christine Crabtree Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Tim Jefferies Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
ALASTAIR THOMAS McCULLOCH Ymddiriedolwr 01 June 2024
AD CONCERT BAND
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Rev Jill Marsh Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Joy Elizabeth Marie Fine Ymddiriedolwr 01 May 2023
Dim ar gofnod
Michaela Allsopp Ymddiriedolwr 19 March 2023
Dim ar gofnod
Patricia Swift Ymddiriedolwr 16 February 2022
Dim ar gofnod
Judith Mudzamiri Ymddiriedolwr 09 September 2021
METHODIST CENTRAL HALL, COVENTRY
Derbyniwyd: Ar amser
Kathleen Allton Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
PEREPETUA RANGARIRAYI SAKURINGWA Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Lynne McKeown Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Helen Irene Love Ymddiriedolwr 01 October 2020
Dim ar gofnod
Taedza Sigauke Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Karen Jane Brooks Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Beverley Taylor Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Rev Andrew Stephen Willey Ymddiriedolwr 01 February 2020
BIRMINGHAM DISTRICT OF THE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
METHODIST CENTRAL HALL, COVENTRY
Derbyniwyd: Ar amser
Gordon Hopkins Ymddiriedolwr 13 September 2019
Dim ar gofnod