TELFORD METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To oversee, support and encourage 20 local Churches and Local Ecumencial Partnerships in fulfilling their aims by providing: a mission policy so that work can be developed and reviewed; full-time ministry personnel to support and enable that work; a Quarterly Plan of Services so that worship is available for all people; training for local volunteers; grants for property development.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£688,518
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £231.97k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £14.18k | |
Buddsoddiadau | £51.69k | |
Arall | £390.68k |
Cyfanswm gwariant:
£557,673
Codi arian | £2.98k | |
Weithgareddau elusennol | £554.69k | |
Arall | £0 |
£2,534 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.98k | |
Gwariant elusennol | £554.69k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £130.85k |
Codi arian a Arall Gwariant | £2.98k | |
Gwariant elusennol | £554.69k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £133.38k |
Pobl

9 Gweithwyr
59 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Amwythig
- Telford & Wrekin
Llywodraethu
- 17 Chwefror 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
59 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Burdon | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Mary Donaldson | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Eric Asiedu Boachie | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Comfort Esi Ellis | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Marcelle Kite | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|||||
Franklina Appiah | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Eric Boachie | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Jennifer Tarrier | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
ALASTAIR JAMES BATTRICK | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||
Eudalia Virginia King | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Roger Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rev Nik Wooller | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rev Edward Roger Dunlop | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Barbara Christine Harrison | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||
Gail Hocking | Ymddiriedolwr | 28 August 2020 |
|
|
||||
Tom Currie | Ymddiriedolwr | 28 August 2020 |
|
|||||
Jo Kudlacik | Ymddiriedolwr | 28 August 2020 |
|
|
||||
Rev David Lavender | Ymddiriedolwr | 24 August 2020 |
|
|||||
Janet Bennett Ann | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
Anne Lloyd | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
Anne Cuthbert | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
Lesley Busby-Waltho | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Valerie Bleasby | Ymddiriedolwr | 17 September 2018 |
|
|
||||
John Bowdler | Ymddiriedolwr | 17 September 2018 |
|
|
||||
Shirley Stevens | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
Angela Evans | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
JOYCE PRIDMORE | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
RICHARD WALTER LANGLEY | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
Diane Elizabeth Parkin | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|||||
Bill Tomlinson | Ymddiriedolwr | 05 February 2018 |
|
|
||||
Marcus Branson | Ymddiriedolwr | 05 February 2018 |
|
|
||||
Chris Rayner | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|||||
Mary Sheila Rudge | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|
||||
Eileen Sarah Owen | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|
||||
Diane Radford | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|
||||
Barbara Lamkin | Ymddiriedolwr | 16 October 2016 |
|
|
||||
Janet Lander | Ymddiriedolwr | 17 September 2015 |
|
|
||||
Celia Pamela Talbot | Ymddiriedolwr | 29 August 2014 |
|
|
||||
Gillian Elizabeth Lindley | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
REV DERRICK RODNEY LANDER | Ymddiriedolwr | 21 February 2014 |
|
|
||||
ROBERT YAPP | Ymddiriedolwr | 24 October 2011 |
|
|
||||
ANGELA MILLICENT KIDD | Ymddiriedolwr | 24 October 2011 |
|
|
||||
MARGARET GRACE REYNOLDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DEREK WILLIAM SHELDON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUTH HILARY ELIZABETH COLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN CLARKE OAKLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ALISON LANG | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SYLVIA BAILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW INGRAHAM EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RITA MARY POWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAMES CARROLL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR BRYYN THOMAS BEECH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN BRIAN PRATLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHIRLEY ANN TOZE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN ANTHONY ADDISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET JOY MANTRIPP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILIP DAVID OWEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID COLLINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANE ANNE HOLDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £282.01k | £283.46k | £287.85k | £649.62k | £688.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £385.47k | £318.73k | £337.18k | £283.81k | £557.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £200 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £1 | £14.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £240.33k | £231.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £24.81k | £51.69k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £384.28k | £390.68k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £281.42k | £554.69k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £2.39k | £2.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | £1.72m | £1.47m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | £56.30k | £58.84k | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | £549.28k | £930.12k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | £2.94k | £2.94k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 14 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 14 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 18 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 18 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 13 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 13 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 20 Chwefror 2023 | 235 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 20 Chwefror 2023 | 235 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 22 Rhagfyr 2022 | 540 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 22 Rhagfyr 2022 | 540 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Dawley Christian Centre
High Street
Dawley
TELFORD
TF4 2EX
- Ffôn:
- 01952505108
- Gwefan:
-
telfordmethodistcircuit.wordpress.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window