FOREST METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1134384
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of sacred spaces (Buildings) for prayer and worship and halls for community activity.Supporting other charities in the UK and Overseas financially and with prayer. Involvement in ecumenical and inter-faith activities. Supporting the young and vulnerable in Church and community.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex
  • Redbridge
  • Waltham Forest

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Mai 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1035018 CARE, HIGHAMS PARK
  • 18 Chwefror 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

31 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Revd Dr Michael John Adrian Long Cadeirydd 01 September 2023
LONDON DISTRICT OF THE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
DALLION ROYE Ymddiriedolwr 15 January 2024
Dim ar gofnod
Eric Degreat Aidoo Ymddiriedolwr 28 September 2023
Dim ar gofnod
Stella Heskey Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Eunice Edwards Ymddiriedolwr 26 July 2023
Dim ar gofnod
Millicent Freeman Ymddiriedolwr 28 February 2022
Dim ar gofnod
Jojo N Monney Ymddiriedolwr 27 February 2022
Dim ar gofnod
Phyllis Anne Lloyd Ymddiriedolwr 01 September 2021
THE WALTHAMSTOW CIRCUIT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
GRAHAM GEORGE BURGESS Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Rev Stephanie Njeru Ymddiriedolwr 21 July 2021
WINCHESTER ROAD METHODIST CHURCH
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Elvena Bernita Brumant Ymddiriedolwr 07 June 2021
SHERN HALL METHODIST CHURCH
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Andronica Mugombe Ymddiriedolwr 13 October 2019
Dim ar gofnod
Gary Ian Marshall Ymddiriedolwr 06 October 2019
STONEWOOD CAMP TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Sharon Theresa Heather Ymddiriedolwr 19 September 2019
EPPING FOREST FOODBANK
Derbyniwyd: Ar amser
Jean Norton Ymddiriedolwr 19 September 2019
THE CHINGFORD DISTRICTS OF THE GIRL GUIDES
Derbyniwyd: Ar amser
WINCHESTER ROAD METHODIST CHURCH
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Rev Armstrong K Fummey Ymddiriedolwr 19 September 2019
Dim ar gofnod
Hazel Ann Mathews Ymddiriedolwr 19 September 2019
Dim ar gofnod
Leslie Victor Stowe Ymddiriedolwr 19 September 2019
Dim ar gofnod
Carole Dorothy Merriman Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Kathleen Rhoda Poole Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Rev Dr Jongikaya Zihle Ymddiriedolwr 01 September 2019
HACKNEY METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
ROMFORD METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
LONDON DISTRICT OF THE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
WEST LONDON MISSION METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
METHODIST CHURCH IN TOWER HAMLETS
Derbyniwyd: Ar amser
WESLEY'S CHAPEL AND LEYSIAN MISSION
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCHES TOGETHER IN ESSEX AND EAST LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
LONDON CHURCH LEADERS
Derbyniwyd: Ar amser
STEPHEN WILLIAM MURRAY Ymddiriedolwr 01 September 2019
LOUGHTON MEN'S INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
Loyl Marcia Brandt Ymddiriedolwr 01 September 2019
SHERN HALL METHODIST CHURCH
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Hannah Roberts Ymddiriedolwr 01 September 2018
THE LONDON WELSH CENTRE TRUST
Derbyniwyd: 8 diwrnod yn hwyr
THE WALTHAMSTOW CIRCUIT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
APPLECARTLIVE LTD
Mae elusen yn nwylo gweinyddwyr
SHERN HALL METHODIST CHURCH
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Rev Susan Jane Creighton Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
Pat Evans Ymddiriedolwr 01 March 2015
Dim ar gofnod
PATRICIA OVENDEN Ymddiriedolwr 01 March 2013
WINCHESTER ROAD METHODIST CHURCH
Cofrestrwyd yn ddiweddar
REV OSEIAS DA SILVA Ymddiriedolwr 01 September 2012
Dim ar gofnod
MARTIN HOWARTH Ymddiriedolwr 01 March 2012
CHRISTIAN DRAMA RESOURCE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
THE LOUGHTON AMATEUR DRAMATIC SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Janet Elizabeth Tweedale Ymddiriedolwr
THE WALTHAMSTOW CIRCUIT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
FREEMAN (METHODIST) MUSIC TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTIAN CREATIVITY LTD
Derbyniwyd: Ar amser
FLORESTINE CORBETT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £378.30k £352.12k £374.58k £310.66k £585.14k
Cyfanswm gwariant £398.33k £513.75k £695.30k £743.63k £530.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £250.28k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £273.21k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £61.65k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £250.28k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £528.18k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £2.38k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £4.69k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £69.95k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £2.38k
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Asedau hunan ddefnydd N/A N/A N/A N/A £3.30m
Buddsoddiadau tymor hir N/A N/A N/A N/A £4.26m
Cyfanswm asedau N/A N/A N/A N/A £1.37m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd N/A N/A N/A N/A £0
Cyfanswm rhwymedigaethau N/A N/A N/A N/A £118.69k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 29 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 29 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 21 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 21 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 28 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 28 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 29 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 29 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 30 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 30 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Leytonstone High Rd Methodist Churc
Corner Lister & Leytonstone High Rd
E11 3DS
Ffôn:
02085587645