Hanes ariannol LOWESTOFT AND EAST SUFFOLK METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1135624
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £141.77k £268.08k £141.28k £594.13k £165.57k
Cyfanswm gwariant £205.05k £188.21k £165.69k £291.41k £204.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £24.20k N/A
Incwm - Arall N/A N/A N/A £569.94k N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £291.41k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £384 N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 N/A