CHORLEY AND LEYLAND METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Chorley & Leyland Circuit organises and resources ministers and local preachers to lead public worship open to all without charge. This takes place at each of the 11 Methodist Churches, including the one Local Ecumenical Partnership. All churches are encouraged to engage with the wider community, offering premises where appropriate. Trustees have had regard to the guidance on public benefit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£928,289
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £921.84k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £6.10k | |
Arall | £346 |
Cyfanswm gwariant:
£1,020,975
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.02m | |
Arall | £0 |
-£1,661 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.02m |
Pobl

7 Gweithwyr
44 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 14 Medi 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1063719 EUXTON CONTACT CENTRE
- 10 Mai 2010: Cofrestrwyd
- CHORLEY METHODIST CIRCUIT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
44 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUTH MALARKEY | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|||||||
Rev Helen Margaret Millward | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|||||||
Louise Mary Taylor | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||||
Rev Karen Amanda Hilsden | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|||||||
Mark Saunders | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||||
Leigh Naylor | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||||
Ryan Francis Scott | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||||
Rev Gillian Fiona McBride | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
||||||
Alan Edge | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||||
COLIN NAYLOR | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
CAROL SHAPLEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Kath Owen | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
WILLIAM STAFFORD | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
DENNIS KELSALL | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
CHRISTINE TETLOW | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
CHRIS STAFFORD | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||||
Yvonne Lancaster | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
PHILIPPA GERRARD | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||||
Timothy James MELLING | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||||
SIMON HARDACRE | Ymddiriedolwr | 10 December 2014 |
|
|
||||||
MARGARET BIBBY | Ymddiriedolwr | 10 October 2014 |
|
|
||||||
Beryl Irene Frankish | Ymddiriedolwr | 28 March 2014 |
|
|
||||||
Raymond Duncan Frost | Ymddiriedolwr | 18 December 2013 |
|
|
||||||
Frank Robinson | Ymddiriedolwr | 18 December 2013 |
|
|
||||||
LINDA HESTON | Ymddiriedolwr | 02 October 2013 |
|
|
||||||
NORMA KLUNDER | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|||||||
YVONNE BEVERLEY TAYLOR | Ymddiriedolwr | 03 November 2011 |
|
|
||||||
JEFF WHITTLE | Ymddiriedolwr | 03 November 2011 |
|
|
||||||
DEACON SYLVIE ROSE NICHOLLS | Ymddiriedolwr | 27 October 2011 |
|
|
||||||
BRYAN ANTHONY NOON | Ymddiriedolwr | 27 October 2011 |
|
|
||||||
CAROLYN HOTHERSALL | Ymddiriedolwr | 27 October 2011 |
|
|||||||
DEACON ELLEN MONK WINSTANLEY | Ymddiriedolwr | 27 October 2011 |
|
|||||||
GEOFF HORTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JIM FISHWICK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
CHRIS HOWARD | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
KEITH JAMES ASHTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
DAVID WILLIAM HULSE BSC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Rev ANDREW JOHN MASHITER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Rev ROGER STUBBINGS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
SANDRA MERCER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
CHRIS HULSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JANET HAZEL HORTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
LINCOLN SHIELDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ANGELA ELIZABETH MELLING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £364.96k | £546.64k | £383.92k | £314.31k | £928.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £403.46k | £416.41k | £388.93k | £392.93k | £1.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £288 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £357.45k | N/A | N/A | £921.84k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £12.98k | N/A | N/A | £6.10k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £175.92k | N/A | N/A | £346 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £416.41k | N/A | N/A | £1.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | £3.49k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | £1.31m | N/A | N/A | £1.13m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | £207.51k | N/A | N/A | £222.58k | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | £409.04k | N/A | N/A | £466.46k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | £103.92k | N/A | N/A | £79.17k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 29 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 29 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 08 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 08 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 09 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 09 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 08 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 08 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Maes buddion
U8NDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 Little Close
Farington Moss
LEYLAND
PR26 6QU
- Ffôn:
- 01772 452572
- E-bost:
- revgill.mcbride@icloud.com
- Gwefan:
-
chorleyandleylandmethodists.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window