Ymddiriedolwyr CHORLEY AND LEYLAND METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1135868
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

44 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
RUTH MALARKEY Ymddiriedolwr 14 September 2022
CHORLEY METHODIST CHURCH
Rev Helen Margaret Millward Ymddiriedolwr 15 September 2021
CHORLEY METHODIST CHURCH
Louise Mary Taylor Ymddiriedolwr 16 March 2021
Dim ar gofnod
Rev Karen Amanda Hilsden Ymddiriedolwr 16 September 2020
HILLSIDE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Mark Saunders Ymddiriedolwr 17 September 2019
Dim ar gofnod
Leigh Naylor Ymddiriedolwr 17 September 2019
Dim ar gofnod
Ryan Francis Scott Ymddiriedolwr 17 September 2019
Dim ar gofnod
Rev Gillian Fiona McBride Ymddiriedolwr 16 September 2019
Dim ar gofnod
Alan Edge Ymddiriedolwr 18 September 2018
Dim ar gofnod
COLIN NAYLOR Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
CAROL SHAPLEY Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
Kath Owen Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
WILLIAM STAFFORD Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
DENNIS KELSALL Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
CHRISTINE TETLOW Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
CHRIS STAFFORD Ymddiriedolwr 01 September 2017
LEYLAND WOMENS INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
Yvonne Lancaster Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
PHILIPPA GERRARD Ymddiriedolwr 01 September 2017
THE GUILD SINGERS
Derbyniwyd: Ar amser
Timothy James MELLING Ymddiriedolwr 01 September 2017
HILLSIDE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
SIMON HARDACRE Ymddiriedolwr 10 December 2014
Dim ar gofnod
MARGARET BIBBY Ymddiriedolwr 10 October 2014
Dim ar gofnod
Beryl Irene Frankish Ymddiriedolwr 28 March 2014
Dim ar gofnod
Raymond Duncan Frost Ymddiriedolwr 18 December 2013
Dim ar gofnod
Frank Robinson Ymddiriedolwr 18 December 2013
Dim ar gofnod
LINDA HESTON Ymddiriedolwr 02 October 2013
Dim ar gofnod
NORMA KLUNDER Ymddiriedolwr 01 August 2012
HILLSIDE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
YVONNE BEVERLEY TAYLOR Ymddiriedolwr 03 November 2011
Dim ar gofnod
JEFF WHITTLE Ymddiriedolwr 03 November 2011
Dim ar gofnod
DEACON SYLVIE ROSE NICHOLLS Ymddiriedolwr 27 October 2011
Dim ar gofnod
BRYAN ANTHONY NOON Ymddiriedolwr 27 October 2011
Dim ar gofnod
CAROLYN HOTHERSALL Ymddiriedolwr 27 October 2011
THE LANCASHIRE DISTRICT OF THE METHODIST CHURCH IN GREAT BRITAIN
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 317 diwrnod
METHODIST CHURCH - NORTH WEST ENGLAND DISTRICT
Derbyniwyd: Ar amser
DEACON ELLEN MONK WINSTANLEY Ymddiriedolwr 27 October 2011
SCHOOLS PRESTON LEYLAND AREA TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1559 diwrnod
GEOFF HORTON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JIM FISHWICK Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CHRIS HOWARD Ymddiriedolwr
WITHNELL FOLD MILLENNIUM GREEN
Derbyniwyd: Ar amser
LEYLAND METHODIST CHURCH, LEYLAND, LANCASHIRE
Derbyniwyd: Ar amser
HILLSIDE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
KEITH JAMES ASHTON Ymddiriedolwr
CHORLEY METHODIST CHURCH
DAVID WILLIAM HULSE BSC Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Rev ANDREW JOHN MASHITER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Rev ROGER STUBBINGS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SANDRA MERCER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CHRIS HULSE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JANET HAZEL HORTON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
LINCOLN SHIELDS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ANGELA ELIZABETH MELLING Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod