WEST NORFOLK METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
West Norfolk Methodist Circuit offers opportunity for Christian worship and service in its 21 churches. It also makes its services available for baptisms, wedding and funerals as well as providing pastoral care. Several volunteers within the Methodist Church are Lay Preachers and many other volunteers take on roles to promote the religious ethos of the charity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

42 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Norfolk
Llywodraethu
- 03 Mehefin 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
42 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Paul Critchley | Cadeirydd | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Timothy Chaloner MA | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||||
Rev Richman Ncube PhD | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Janice MacQuade | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
JOAN GREENING | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||
Elizabeth MacLeod MA MCILIP | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
Elspeth Hardy RGN DipICN | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
Lesley Evans BSc PGCE | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
Elinor Gudgeon | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
Mike Wilkinson BA Hons | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
Rev Jacqueline Goddard | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
Lynne Tonge BTh | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
Stephanie Howard | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
Sheila Johnson BA BSc QTS | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
LESLEY DENT | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||
RALPH MICHAEL PERKINS | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|||||||
JOAN CARELESS | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||
Andrew John Hiles | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|||||||
DAVID SCOTNEY | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|||||||
HEATHER TITCOMB | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|||||||
MARY ROSE | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||
PHILIP JULIAN BATSTONE | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||
PAULINE SCOTNEY | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||
JEAN HARRINGTON | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||
JEAN DENNETT BSC | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||
STEPHEN HARRINGTON | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||
TERRY MARTIN | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||
VALERIE SHACKCLOTH | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||
MAUREEN HIBLING | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||
JOHN DAVIS | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||
ELIZABETH BATSTONE | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||
GLENYS REED | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||
RUTH HANNAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PETER ALBERT MASON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PAULINE ANN DRIVER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MR D DENT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
GILL ALLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
CLIFF SHELTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JOHN ROSPOPA | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MRS VYSE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MRS MAGGIE BLOWERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JANET EILEEN MASON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £501.49k | £180.20k | £216.45k | £219.24k | £221.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £317.80k | £286.47k | £224.40k | £368.52k | £298.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £501.49k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £88.94k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £65.60k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £228.87k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 03 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 03 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 10 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 10 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 01 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 01 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 21 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 21 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 07 Hydref 2020 | 99 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 07 Hydref 2020 | 99 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Camomile Close
DOWNHAM MARKET
Norfolk
PE38 9UJ
- Ffôn:
- 01366 388 766
- E-bost:
- westnorfolkcircuit@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window