Hanes ariannol THE METHODIST CIRCUIT OF GLOUCESTERSHIRE

Rhif yr elusen: 1136205
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.14m £1.28m £1.30m £1.11m £1.56m
Cyfanswm gwariant £1.08m £1.14m £1.14m £1.12m £1.35m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £804.83k £494.73k £537.10k £523.77k £781.52k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £31.21k £32.08k £31.07k £30.78k £24.48k
Incwm - Weithgareddau elusennol £96.44k £752.74k £725.22k £673.56k £684.01k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.88k £4.81k £2.34k £0 £68.54k
Incwm - Arall £205.22k £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.08m £1.14m £1.13m £1.12m £1.34m
Gwariant - Ar godi arian £4.72k £4.69k £5.44k £7.04k £8.40k
Gwariant - Llywodraethu £25.74k £47.21k £13.99k £14.21k £15.70k
Gwariant - Sefydliad grantiau £42.32k £21.18k £40.54k £61.38k £64.56k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0