THE ENGLISH AMATEUR DANCESPORT ASSOCIATION LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
EADA helps promote of community participation in healthy recreation by promoting amateur dancesport (Ballroom & Latin American dancing) for the public benefit. EADA acts as the voice of amateur dancers in England and helps provide support for amateur dancers of all levels. EADA aims to raise the profile of dance and thereby encouarge participation at a grassroots level.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 15 Mai 2012: Cofrestrwyd
- ENGLISH AMATEUR DANCEPORT ASSOCIATION LIMITED (Enw blaenorol)
- ENGLISH AMATEUR DANCEPORT LIMITED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Paul Clipstone | Cadeirydd | 01 April 2016 |
|
|
||||
John Clark Gibson | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Peter Michael Jones | Ymddiriedolwr | 10 April 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £259 | £3.45k | £185 | £1.36k | £73 | |
|
Cyfanswm gwariant | £729 | £797 | £202 | £1.38k | £257 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 15 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 28 Chwefror 2023 | 151 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 04 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 07 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29/05/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 14/02/2012 as amended on 29 May 2008
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY PROMOTING AMATEUR DANCESPORT FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 PROCTOR CLOSE
BRISTOL
BS4 5HT
- Ffôn:
- 01179710871
- E-bost:
- tony_clipstone@eada.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window