COLCHESTER METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Circuit of Methodist Churches
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

33 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Essex
Llywodraethu
- 15 Medi 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
33 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Christine Pamela Preece | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|||||
Brook Ann | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Joan Mary Keeble | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Gail Janette Chapman | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Derek Anthony Coe | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Rev Hannah Chun | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Rev Ronald Metcalf Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Sally-Anne Crafer | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Clive Leonard Carrington | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
TRACEY CHAPMAN | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|||||
Diana Thompson | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Judith Anne Winward | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Christine Joy Firmin | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
John Brook | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
ROBERT JOHN FINCH | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Philip John Bingham | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Christopher Richard Pratt | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Patricia Violet Baker | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Tony Robert Trevers | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Alan Beesley | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
JOAN MOODY | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
GEOFFREY WILCOX | Ymddiriedolwr | 27 May 2014 |
|
|
||||
RICHARD JAMES PETTIT | Ymddiriedolwr | 24 June 2013 |
|
|
||||
BETTY MAY RAMPLING | Ymddiriedolwr | 24 August 2012 |
|
|
||||
MARGARET ANN CLUBB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EDWARD GEORGE PENTNEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NEIL ANDREW AUSTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RON FIRMIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RACHEL VAN STAVEREN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr GEOFFREY CHARLES CASEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VIVIAN MARY WILCOX | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUDITH ANN FLETCHER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN EDWARD JONES | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £209.24k | £177.37k | £181.68k | £184.75k | £223.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £204.15k | £178.03k | £226.55k | £213.54k | £179.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 20 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 20 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 11 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 11 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CASTLE METHODIST CHURCH
MAIDENBURGH STREET
COLCHESTER
ESSEX
CO1 1TT
- Ffôn:
- 01206 545253
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window