LEICESTER TRINITY METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1129943
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

THE CIRCUIT SUPERINTENDS THE WORK OF 18 METHODIST CHURCHES , TWO ARE LEPS: ONE IS SHARED WITH ANGLICANS, THE OTHER WITH BAPTISTS. ANOTHER OF OUR CHURCHES IS SIGNED UP TO AN AREA LEP WITH BOTH ANGLICAN AND URC CHURCHES. A FURTHER CHURCH HOSTS A MORAVIAN CONGREGATION. THE CIRCUIT COMPRISES CITY CENTRE, INNER CITY AREAS , OUTER SUBURBS, OUTLYING TOWNS, AND VILLAGES TO THE NORTH, SOUTH AND EAST.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £496,958
Cyfanswm gwariant: £532,326

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Caerl?r
  • Swydd Gaerl?r

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Mehefin 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

68 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Maxilyn Dawn Geary Ymddiriedolwr 24 March 2025
Dim ar gofnod
Ivan Norman Bennett Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Christopher Nyarko Andam Ymddiriedolwr 28 August 2024
Dim ar gofnod
Rev Andrew Stuart Farrington Ymddiriedolwr 20 August 2024
CHRISTCHURCH CLARENDON PARK
Derbyniwyd: Ar amser
TRINITY METHODIST CHURCH, OADBY
Derbyniwyd: Ar amser
BIRSTALL METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ST PHILIP'S CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Kim Leslie Alexander Dip Theol Ymddiriedolwr 19 August 2024
TRINITY METHODIST CHURCH, OADBY
Derbyniwyd: Ar amser
Margaret Ada Edwards Ymddiriedolwr 12 March 2024
Dim ar gofnod
Sheila Hearn Ymddiriedolwr 13 February 2024
Dim ar gofnod
Ian Paul Chapman Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Jennifer Whillis Ymddiriedolwr 01 January 2024
CHRISTCHURCH CLARENDON PARK
Derbyniwyd: Ar amser
MARY LYNN MOORE Ymddiriedolwr 01 January 2024
OYAP TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE BARDI ORCHESTRA
Derbyniwyd: Ar amser
Mary Downs Ymddiriedolwr 15 September 2023
BIRSTALL METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Laurane Webb Ymddiriedolwr 15 September 2023
Dim ar gofnod
Eunice Koroma Ymddiriedolwr 15 June 2023
Dim ar gofnod
Elizabeth Jane Dunn Ymddiriedolwr 13 March 2023
Dim ar gofnod
Christopher Garner Ymddiriedolwr 22 January 2023
Dim ar gofnod
Trevor John Solway Ymddiriedolwr 10 March 2022
Dim ar gofnod
Andrew James Curry Ymddiriedolwr 10 March 2022
Dim ar gofnod
NEIL ANTHONY CRUTCHLEY Ymddiriedolwr 15 September 2021
DR GEORGE GRAY MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
LEICESTER AND LEICESTERSHIRE HISTORIC CHURCHES PRESERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Liam Dacre-Davis Ymddiriedolwr 01 September 2021
BISHOP STREET METHODIST CHURCH LEICESTER
Derbyniwyd: Ar amser
Deacon Sharon Dilley Ymddiriedolwr 01 September 2021
THE BLABY AND DISTRICT SOCIAL CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Richard Cawthorn RGNRSCNMsc Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Rev Kathryn Anne Cook Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Alan Talbot Ymddiriedolwr 27 August 2020
Dim ar gofnod
Sandra Amey Ymddiriedolwr 11 June 2020
Dim ar gofnod
Claire Orton Ymddiriedolwr 11 June 2020
Dim ar gofnod
Graham Tomkinson Msc Ymddiriedolwr 11 June 2020
Dim ar gofnod
Pauline Bott Ymddiriedolwr 11 June 2020
Dim ar gofnod
Michael Elliott Ymddiriedolwr 11 June 2020
YOUNG LEICESTERSHIRE LTD
Derbyniwyd: Ar amser
THE SIR ANDREW MARTIN TRUST FOR YOUNG PEOPLE
Derbyniwyd: Ar amser
TRINITY METHODIST CHURCH, OADBY
Derbyniwyd: Ar amser
THE BOYS BRIGADE LEICESTERSHIRE BATTALION
Derbyniwyd: Ar amser
Ann Lowther BSc PGCE Ymddiriedolwr 11 June 2020
THE BLABY AND DISTRICT SOCIAL CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Barry David Victor Hillyard Ymddiriedolwr 11 June 2020
Dim ar gofnod
Jennifer Ruth Gilbert Ymddiriedolwr 11 June 2020
Dim ar gofnod
Jo May Kay Ymddiriedolwr 11 June 2020
Dim ar gofnod
Peter Kevin Weston Ymddiriedolwr 11 June 2020
Dim ar gofnod
Cecily Dorothy Ruth Findley Ymddiriedolwr 11 June 2020
Dim ar gofnod
June Rosemarie Murray Ymddiriedolwr 18 September 2019
Dim ar gofnod
Diane Joan Price Ymddiriedolwr 17 September 2019
Dim ar gofnod
BARBARA CHRISTINE BELL Ymddiriedolwr 17 September 2019
TRINITY METHODIST CHURCH, OADBY
Derbyniwyd: Ar amser
Pedzisai Grace Katsande Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Michael Edward Holt Ymddiriedolwr 20 May 2019
Dim ar gofnod
Rev Derek McLean Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
Howard Ernest Smith Ymddiriedolwr 01 September 2018
TRINITY METHODIST CHURCH, OADBY
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Wainwright Ymddiriedolwr 01 September 2017
1ST MARKFIELD SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Wheeler Ymddiriedolwr 01 September 2017
BIRSTALL METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTINE HALL Ymddiriedolwr 01 September 2017
NEWTOWN LINFORD CHORAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Martin Thompson Ymddiriedolwr 01 September 2017
WESLEY HALL COMMUNITY CENTRE LTD
Derbyniwyd: Ar amser
Patricia Myfanwy Mary Bryceland Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
David Frost Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
Julie Manning Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
Joan Pearson Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
Sheila Ann McGowan Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
Rev Anthony Pick Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
Brian Pearson Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
Carole Jordan Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
Peter Wilson Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod
Trevor Robert Mildred Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod
Dr FRANK LAWRENCE WHITTAKER Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod
Rosalind Vernon Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod
Mr Tony Moore Ymddiriedolwr 01 September 2014
BISHOP STREET METHODIST CHURCH LEICESTER
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Gordon Webb Ymddiriedolwr 30 January 2014
Dim ar gofnod
JEAN MARY THORNTON SRN SCM Ymddiriedolwr 21 December 2012
Dim ar gofnod
PETER JAMES HENRY SERCOMBE Ymddiriedolwr 21 December 2012
Dim ar gofnod
VALERIE KENNING Ymddiriedolwr 21 December 2012
Dim ar gofnod
CASHITA CHARLES Ymddiriedolwr 21 December 2012
Dim ar gofnod
CHARLES PETER HOLDRIDGE Ymddiriedolwr 21 December 2012
THE FRIENDS OF ST BARTHOLOMEW'S CHURCH, FOSTON
Derbyniwyd: Ar amser
MIRACLES TO BELIEVE IN (A CHARITY FOR CHILDREN WITH AUTISM)
Derbyniwyd: Ar amser
CROSS ROADS FOR HUMAN DEVELOPMENT
Derbyniwyd: Ar amser
BARBARA MARY GILL BA Ymddiriedolwr 21 December 2012
BISHOP STREET METHODIST CHURCH LEICESTER
Derbyniwyd: Ar amser
JENNIFER ANNE WESTON Ymddiriedolwr 21 December 2012
Dim ar gofnod
Christopher Henry Whitford Ymddiriedolwr 21 December 2012
Dim ar gofnod
MARTIN GORDON BRIERS Ymddiriedolwr
BISHOP STREET METHODIST CHURCH LEICESTER
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £574.83k £433.03k £452.98k £455.87k £496.96k
Cyfanswm gwariant £468.94k £396.60k £450.27k £485.88k £532.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £9.68k N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £12.22k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £434.56k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £24.43k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £93.94k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £441.71k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £240 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £9.75k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £27.23k N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 25 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 25 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 13 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 13 Mawrth 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 22 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 22 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 30 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 30 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 11 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 11 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
25 Linden Avenue
Countesthorpe
LEICESTER
LE8 5PG
Ffôn:
01162872867