THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF COGGESHALL WITH MARKSHALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Parochial Church Council of the Ecclesiastical Parish of Coggeshall with Marks Hall is responsible for managing the administrative, fabric and financial activities of St Peter ad Vincula Church and St Nicholas' Chapel, both of Coggeshall and both Grade 1 listed buildings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
Llywodraethu
- 26 Tachwedd 2008: Previously excepted registration
- ST PETER AD VINCULA, COGGESHALL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Elizabeth Byrne | Ymddiriedolwr | 11 May 2025 |
|
|
||||
Jamie Leigh Colbert | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|
||||
Rev Melanie Jayne Shillito | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Tim James Butt | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Ian Malcolm Elliott | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Stephen Clifford Beckett | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|||||
Judith Mary Wargent | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Rev Heike Prentice | Ymddiriedolwr | 30 October 2020 |
|
|||||
MARTIN BEVAN | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|||||
Brian Meads | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
THOMAS EDWARD TAYLOR | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
JOANNA SUSAN CLARK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET ELIZABETH FLORENCE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £151.50k | £132.78k | £120.99k | £134.09k | £159.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £185.53k | £136.80k | £133.88k | £150.63k | £146.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Tachwedd 2020 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Tachwedd 2020 | 24 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
COLCHESTER
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Church Green
Coggeshall
Colchester
CO6 1UD
- Ffôn:
- 01376 563861
- E-bost:
- office.stpeters@caup.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window