Hanes ariannol CIRENCESTER BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1127222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £610.56k £572.97k £602.70k £618.39k £785.90k
Cyfanswm gwariant £429.81k £509.59k £491.36k £595.91k £630.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.17k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £485.91k £524.86k £545.30k £549.05k £687.48k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £2.75k £2.31k £0 £14.85k £13.60k
Incwm - Weithgareddau elusennol £23.53k £45.16k £43.73k £49.64k £78.78k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £319 £646 £1.42k £4.85k £6.04k
Incwm - Arall £98.06k £0 £12.25k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £11.47k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £429.81k £509.59k £491.36k £595.91k £630.46k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £7.05k £7.69k £8.29k £9.42k £10.30k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £22.32k £46.25k £38.48k £75.66k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0