Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH SELLY PARK

Rhif yr elusen: 1127755
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Jane Rebecca Clarke Ymddiriedolwr 27 January 2025
LEAMINGTON CHAMBER ORCHESTRA SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Haynes Ymddiriedolwr 20 January 2025
Dim ar gofnod
Graham Lee Romp Ymddiriedolwr 20 January 2025
Dim ar gofnod
James Jonathan Williams Ymddiriedolwr 14 April 2024
Dim ar gofnod
Stephen James Thomas Ymddiriedolwr 14 April 2024
Dim ar gofnod
Miriam Valerie Banting Ymddiriedolwr 14 April 2024
Dim ar gofnod
Joanna Carey Mason Ymddiriedolwr 14 April 2024
Dim ar gofnod
Anthony Ward Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Sarah Crooks Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Peter Edward Michael Frere Ymddiriedolwr 30 May 2022
Dim ar gofnod
Kathleen Routley Ymddiriedolwr 30 May 2022
Dim ar gofnod
Rev Benjamin Charles Green Ymddiriedolwr 03 August 2021
Dim ar gofnod
Janet Chalmers Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
ADRIAN LAURENCE JONES Ymddiriedolwr 10 April 2016
Dim ar gofnod