REDHILL METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Redhill Methodist Church gives opportunity for Christian worship and fellowship but at the same time provides a variety of unconditional care for the local community and beyond.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

24 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Surrey
Llywodraethu
- 31 Gorffennaf 2009: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Frederick Lambley | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Romana Khan | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Shruthi Suresh Babu | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
JANET MAY LOADER | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Zeenat Nadeem Gill | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
James Pitts | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Derek May | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Irene Goodhind | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Chitradevi Jaganathan | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Raseen Joseph | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
John Peter | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Rev Gillian Rosemary Baalham | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Christopher James Lawrence | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|||||
Anne Catherine Branson Mrs | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Rex William Giles | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
Heather Snowdon | Ymddiriedolwr | 07 October 2014 |
|
|
||||
Andrew Robert Willock | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
ELIZABETH GREGORY | Ymddiriedolwr | 28 August 2012 |
|
|||||
Helen Greaves | Ymddiriedolwr | 04 September 2011 |
|
|||||
GILLIAN GEORGE | Ymddiriedolwr | 04 September 2011 |
|
|
||||
PAULINE JANET NEWTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR K J NEWBURY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MRS R E WILLOCK | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAVID EDWARD PENNA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £195.94k | £156.68k | £134.60k | £152.87k | £159.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £158.58k | £147.35k | £137.03k | £217.44k | £169.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 22 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 22 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 23 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 23 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 17 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 17 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 22 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 22 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 27 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 27 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the dicipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 PARK ROAD
REDHILL
RH1 1BT
- Ffôn:
- 01737760292
- E-bost:
- info@redhillmethodist.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window