GUILDFORD METHODIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1127643
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The provision of regular public acts of worship open to members of the church and non-members alike. The provision of sacred space (a building) for prayer and contemplation. The teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. Pastoral work including visiting the sick and bereaved. Promoting the whole mission of the church through activities. Supporting other charities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £40,905
Cyfanswm gwariant: £28,309

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Ionawr 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • GMC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

19 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Janet Carolyn Glass Ymddiriedolwr 10 June 2024
METHODIST ACADEMIES AND SCHOOLS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
JENNIFER ANN NOCKOLDS Ymddiriedolwr 10 June 2024
Dim ar gofnod
PHILIP ERNEST HANCOCK Ymddiriedolwr 04 October 2022
Dim ar gofnod
Rev Paul Stuart Glass BA,MA,PhD Ymddiriedolwr 07 August 2022
Dim ar gofnod
Annika Mathews Ymddiriedolwr 07 June 2022
Dim ar gofnod
Dr Alwyn Marriage Ymddiriedolwr 24 January 2018
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY WITH SAINT MARY
Derbyniwyd: Ar amser
Michael John David Bishop Ymddiriedolwr 14 December 2016
THE FRIENDS OF GUILDFORD CATHEDRAL
Derbyniwyd: Ar amser
THE INCLUSIVE CHURCH NETWORK
Derbyniwyd: Ar amser
JAN HANCOCK Ymddiriedolwr 14 December 2016
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY WITH SAINT MARY
Derbyniwyd: Ar amser
MICHAEL LEE Ymddiriedolwr 14 December 2016
Dim ar gofnod
PROMILA SKELTON Ymddiriedolwr 14 December 2016
Dim ar gofnod
JANUS EILEEN SMITH Ymddiriedolwr 26 April 2015
Dim ar gofnod
ROSEMARY LEE Ymddiriedolwr 26 April 2015
Dim ar gofnod
NIGEL CAMPION-SMITH Ymddiriedolwr
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY WITH SAINT MARY
Derbyniwyd: Ar amser
WEY VALLEY METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
ESUUBI TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
GUILDFORD TOWN CENTRE CHAPLAINCY
Derbyniwyd: Ar amser
BERYL ANN FARMER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ROSAMUND TREMBATH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
David Charles Birch Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Andrea Jean Campion-Smith Ymddiriedolwr
WEY VALLEY METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Dr SUSAN ELIZABETH SNASHALL Ymddiriedolwr
THE HILLIER ALMSHOUSES
Derbyniwyd: Ar amser
MARGARET BIRCH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £38.99k £39.90k £37.38k £75.97k £40.91k
Cyfanswm gwariant £47.58k £29.94k £25.33k £51.62k £28.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 30 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 30 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 30 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 30 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 13 Gorffennaf 2022 13 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 13 Gorffennaf 2022 13 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 16 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 16 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 17 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 17 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST MARY'S CHURCH
QUARRY STREET
GUILDFORD
GU1 3TY
Ffôn:
01483505230