OPERATION SUNSHINE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We send shipping containers of donated goods to the destitute in Zimbabwe and other African countries
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caint
Llywodraethu
- 03 Ionawr 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 269514 ASSOCIATION OF PAST MEMBERS, ALL SAINTS, TOTTENHAM...
- 15 Ebrill 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zina Pepper | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|
||||
Lynette Maria Callander | Ymddiriedolwr | 29 March 2017 |
|
|
||||
Paul Hathaway | Ymddiriedolwr | 16 September 2015 |
|
|||||
John David Bradford | Ymddiriedolwr | 28 May 2015 |
|
|
||||
Iain James Callander | Ymddiriedolwr | 28 May 2010 |
|
|
||||
Rev GARETH WEBBER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.86k | £4.36k | £4.00k | £6.20k | £5.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.41k | £39.33k | £39.33k | £53.44k | £53.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 23 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 01 Mai 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 03 Gorffennaf 2023 | 64 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 12 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 28 Mai 2021 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 05 DECEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE POVERTY AND SICKNESS AMONGST THE INHABITANTS OF ZIMBABWE AND SUCH OTHER COUNTRY OR COUNTRIES IN AFRICA AND ELSEWHERE AS THE MEMBERS OF THE COMMITTEE SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION CHOOSE, PARTICULARLY BY THE PROVISION OF CLOTHING, AND OTHER AID.
Maes buddion
ZIMBABWE AND SUCH OTHER COUNTRY OR COUNTRIES IN AFRICA AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Greenlands
Canterbury Road
Lyminge
Folkestone
CT18 8HD
- Ffôn:
- 01303862799
- E-bost:
- opsunshine2016@yahoo.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window