MID GLAMORGAN MISSION OF THE METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE MID GLAMORGAN MISSION CIRCUIT ACTS AS THE UMBRELLA BODY AND A RESOURCE PROVIDER FOR ALL OF THE METHODIST CHURCHES WITHIN OUR CIRCUIT BOUNDARY
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

30 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caerffili
- Merthyr Tudful
- Rhondda Cynon Taf
Llywodraethu
- 23 Chwefror 2009: Previously excepted registration
- MGM (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
30 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Malcolm Peacock | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|||||||
Dorothy Grace Jones | Ymddiriedolwr | 16 March 2025 |
|
|
||||||
Emily F C Barry | Ymddiriedolwr | 16 March 2025 |
|
|
||||||
Anita Jones | Ymddiriedolwr | 16 March 2025 |
|
|
||||||
Gaynor Mary Logan | Ymddiriedolwr | 16 March 2025 |
|
|
||||||
HELEN AVERY | Ymddiriedolwr | 16 March 2025 |
|
|
||||||
Philip Maurice Steel BSC CEng | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||||
WYNDHAM DAVID DAVIES | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Janet Evans | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
James Peter Hall | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Beverley Maureen Fletcher | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||
John Lewis Cullwick | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||||
Ann Cooke BA Dip ED | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||
Yvonne Savage | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||
Paul Cooke B Pharm | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||
Ronald John Edmunds | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||
CLIVE JAMES GARDNER | Ymddiriedolwr | 25 March 2012 |
|
|
||||||
MERVYN RICHARD PUGH CPFA | Ymddiriedolwr | 23 October 2011 |
|
|
||||||
TIMOTHY JAMES DAVIES BSC | Ymddiriedolwr | 20 September 2011 |
|
|
||||||
DIANE COLLIER STOLTMAN | Ymddiriedolwr | 20 September 2011 |
|
|
||||||
GILLIAN DOROTHY GARDNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
YVONNE THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Gloria Vera Harris | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
TEFWEN MARY GEORGE MED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Paul Jonathan Savage MSC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PHYLLIS PAVELTISH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
AVRIL BARRY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
CAROL EDMUNDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
GILLIAN ANN BERRY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
GLENIS HUNT BSC DIP ED | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £218.67k | £425.61k | £197.17k | £102.81k | £216.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £189.79k | £255.57k | £308.98k | £124.34k | £109.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 04 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 04 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 16 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 16 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 25 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 25 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 24 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 24 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the dicipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Golwg Yr Afon
ABERDARE
Mid Glamorgan
CF44 0DQ
- Ffôn:
- 01685673834
- E-bost:
- rev.m.peacock@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window