BIRSTALL METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE PROVISION OF REGULAR PUBLIC ACTS OF WORSHIP OPEN TO MEMBERS OF THE CHURCH AND NON-MEMBERS ALIKE; THE TEACHING OF CHRISTIANITY THROUGH SERMONS, COURSES AND SMALL GROUPS; PASTORAL WORK INCLUDING VISITING THE SICK AND BEREAVED; PROVISION OF CHILDREN'S AND YOUNG PEOPLE'S ACTIVITIES; SUPPORTING THE WORK OF INTERNAL ORGANISATIONS OF THE CHURCH; PROMOTING THE MISSION OF THE CHURCH THROUGH ACTIVITIES.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,100 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

18 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 02 Ebrill 2009: Previously excepted registration
- BMC (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Kim Leslie Alexander | Cadeirydd | 01 September 2024 |
|
|
||||||||
MAXILYN GEARY | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|||||||||
Julie Bamford | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||||||
Rev Andrew Stuart Farrington | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|||||||||
Julie Tinley | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||||||
Andrew Biggins | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||||
Graham Tennant | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||||
Alison Ruth King | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||||||
Richard Tinley | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||||||
Dr CHRISTOPHER BRICE | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||||
ANDREW WEBSTER | Ymddiriedolwr | 05 May 2012 |
|
|
||||||||
MARION ELIZABETH LIQUORISH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
JOAN PEARSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
DOROTHY CAROLE BOND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MRS CHRIS TILFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
JANE BRICE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Susan Wheeler | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
Mary Downs | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.16k | £70.55k | £59.60k | £67.21k | £87.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.57k | £72.01k | £63.18k | £75.15k | £106.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.72k | £511 | £2.10k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 20 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 20 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 16 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 16 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 19 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 19 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 24 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 24 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the dicipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Birstall Methodist Church
Wanlip Lane
Birstall
LEICESTER
LE4 4JS
- Ffôn:
- 01163321261
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window