SOUTHWARK GROUP OF TENANTS ORGANISATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promote the rights of tenants and control over their housing and environment by information sharing between the organisation and the local authority Extend the right of all tenants to participate and be consulted in the formulation of council polices on housing and associated issues, and to be represented on all matters and policies that involve tenants and their homes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £228,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Southwark
Llywodraethu
- 09 Mehefin 2009: Cofrestrwyd
- SGTO (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohamed Dris | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Kyle Simmonds | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Gilmartin | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Chris Meregini | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Emmanuel Ojomo | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Christina Metibemu | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Althea Smith | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|||||
Saidat Oketunde | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|||||
AL-issa Munu | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Johnson McCalthy | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £253.73k | £231.05k | £235.67k | £276.00k | £277.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £276.37k | £225.62k | £228.02k | £239.00k | £259.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £228.46k | £228.20k | £216.92k | £228.00k | £228.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 07 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23 OCTOBER 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 8 APRIL 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 08 MAR 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF SOUTHWARK BY ASSOCIATING TOGETHER LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND RESIDENTS IN A COMMON EFFORT TO IMPROVE THE LIFE OF THE INHABITANTS.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BELLS GARDENS COMMUNITY CENTRE
19 BULLER CLOSE
PECKHAM
LONDON
SE15 6UJ
- Ffôn:
- 02076396718
- E-bost:
- info@sgto.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window