GO MAD IN TANZANIA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
GoMAD is set up to provide volunteers with the opportunity to make a difference in a rural community in Northern Tanzania, specifically the Diocese of Mara. Our volunteer teams ÔÇô either on a 3-month or 2 week placement get involved in a range of activities: Build a house and/or church Construct pit latrines, also water tanks Assist in the local orphanage Be involved in HIV/AIDS education
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
134 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Llundain Fwyaf
- Cenia
- Tanzania
Llywodraethu
- 02 Ebrill 2009: Cofrestrwyd
- GOMAD (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEREMY PAUL GREEN | Cadeirydd | 09 January 2018 |
|
|||||
Jessica Elizabeth RICHMOND | Ymddiriedolwr | 24 February 2025 |
|
|
||||
Laura Jayne BOUCHARD | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Keady Kathryn SMITH | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
THOMAS HUTT | Ymddiriedolwr | 08 June 2019 |
|
|
||||
DAVID CHRISTOPHER HALFORD | Ymddiriedolwr | 12 June 2017 |
|
|
||||
Beverley Campbell | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £390.18k | £184.63k | £134.43k | £261.09k | £363.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £330.84k | £165.88k | £207.25k | £286.13k | £333.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 28 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 28 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 15 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 15 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 19 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 19 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 27 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 27 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25/09/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/08/2011 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 02/09/2011 as amended on 19 Jun 2020
Gwrthrychau elusennol
1. THE RELIEF OF THE SICK-POOR LIVING IN EAST AFRICA, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN THE REGIONS OF MARA, TANZANIA, THE AREA OF MARSABIT, KENYA AND REGIONS OF UGANDA, EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY THROUGH THE PROVISON OF GRANTS, GOODS OR SERVICES WITHIN A CHRISTIAN ETHOS 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SUBJECT OF POVERTY IN EAST AFRICA
Maes buddion
REGIONS OF THE DIOCESE OF MARA, TANZANIA AND THE AREA OF THIKA, KENYA. TANZANIA AND KENYA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Ashfield Road
SLEAFORD
Lincolnshire
NG34 7DZ
- Ffôn:
- 01491 651293
- E-bost:
- info@gomad.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window