THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST EBBE WITH HOLY TRINITY AND ST PETER LE BAILEY, OXFORD

Rhif yr elusen: 1127816
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The primary activity is the meeting for teaching of the bible, praise and prayer. The charity also provides for work with children of all ages on Sundays, after school, and in school holidays. It supports the mission of the church through prayer and financial support of partners. It also supports a number of trainees at theological college.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Rydychen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Ionawr 1973: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST EBBE'S PCC, OXFORD (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

30 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Julia Evelyn Mure Cameron Ymddiriedolwr 01 August 2024
BEACON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Angus Zane Fynes-Clinton Ymddiriedolwr 05 July 2024
Christian Development Uganda
Derbyniwyd: Ar amser
Catherine Frances Randle Ymddiriedolwr 05 July 2024
Crosslinks
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew John Butterworth Ymddiriedolwr 05 July 2024
THE HOPE TRUST OXFORD
Derbyniwyd: Ar amser
ALLIED SCHOOLS AGENCY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
David Calvin Sarjudeen Ymddiriedolwr 05 July 2024
Dim ar gofnod
SUZANNE WILSON-HIGGINS Ymddiriedolwr 05 July 2024
Dim ar gofnod
Jonathan Thomas Nicholas Ymddiriedolwr 05 July 2024
Dim ar gofnod
Christopher Sleeman White Ymddiriedolwr 05 July 2024
Dim ar gofnod
Rev VAUGHAN EDWARD ROBERTS Ymddiriedolwr 05 July 2024
THE BISHOP HANNINGTON MEMORIAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Glenn Nesbitt Ymddiriedolwr 05 July 2024
BUILD PARTNERS
Derbyniwyd: Ar amser
TREVOR RAYMENT Ymddiriedolwr 05 July 2024
THE OXFORD GOOD STEWARDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Ruth Catherine Osborn Ymddiriedolwr 05 July 2024
Dim ar gofnod
Penelope Gay Vinden Ymddiriedolwr 05 July 2024
Dim ar gofnod
Hannah Catherine Knox Lyman Ymddiriedolwr 05 July 2024
Dim ar gofnod
Rahul Prashanth Ravindran Ymddiriedolwr 05 July 2024
Dim ar gofnod
Peter Mark Ridgway Ymddiriedolwr 05 July 2024
Dim ar gofnod
Rev Joshua David Skidmore Ymddiriedolwr 05 July 2024
Dim ar gofnod
William Joel Waldock Ymddiriedolwr 05 July 2024
Dim ar gofnod
Richard James Brunt Ymddiriedolwr 05 July 2024
Dim ar gofnod
Carmen Tseng Ymddiriedolwr 05 July 2024
Dim ar gofnod
Gregory Brisk Ymddiriedolwr 05 July 2024
Dim ar gofnod
Rev Peter David Lloyd Wilkinson Ymddiriedolwr 05 July 2024
Dim ar gofnod
Dr Sarah Bond Ymddiriedolwr 05 July 2024
Dim ar gofnod
Dr Jonathan Alistair Cook Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
Emily Sanders Ymddiriedolwr 26 June 2024
Dim ar gofnod
Rebecca Claire Trollope Ymddiriedolwr 26 April 2023
Dim ar gofnod
Dr Robert Philip Smith Ymddiriedolwr 26 April 2023
Dim ar gofnod
Rev Timothy Dossor Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Rev Benjamin Christopher George Vane Ymddiriedolwr 01 April 2019
Dim ar gofnod
Rev Al Horn Ymddiriedolwr 01 April 2001
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.83m £1.84m £1.70m £1.83m £1.95m
Cyfanswm gwariant £1.89m £1.81m £1.86m £2.10m £2.05m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.00k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.58m £1.67m £1.51m £1.60m £1.76m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £117.92k £145.26k £151.18k £144.10k
Incwm - Weithgareddau elusennol £238.34k £43.95k £31.52k £65.62k £41.79k
Incwm - Gwaddolion £0 £7.60k £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £9.13k £7.84k £7.37k £7.88k £7.80k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £30.00k £0 £0 £1.00k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.89m £1.81m £1.86m £2.10m £2.05m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £4.61k £9.77k £9.77k £5.50k £9.23k
Gwariant - Sefydliad grantiau £61.70k £31.36k £36.00k £373.65k £366.52k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £999.33k £850.04k £700.75k £551.45k £514.96k
Buddsoddiadau tymor hir £232.96k £247.99k £290.16k £256.65k £219.97k
Cyfanswm asedau £650.17k £653.92k £554.37k £406.64k £406.95k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£19.00k -£17.00k -£7.00k £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £297.80k £125.07k £57.13k £44.20k £74.42k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 09 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 09 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 03 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 03 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 17 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 17 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 17 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 17 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 29 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 29 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF THE 17TH JANUARY 1973
Gwrthrychau elusennol
1) SITE FOR A CHURCH HALL AND RESIDENCE FOR ASSISTANT CURATE. 2) IN OR TOWARDS THE UPKEEP AND REPAIR OF THE FABRIC OF THE PARISH CHURCH OF ST EBBE.
Maes buddion
PARISH OF ST EBBE OXFORD
Hanes cofrestru
  • 17 Ionawr 1973 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
1-2 Roger Bacon Lane
Oxford
OX1 1QE
Ffôn:
01865240438