WELLINGTON METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
a) The provision of regular public acts of worship open to members of the church and non-members alike. b) The provision of sacred space (a building) for prayer and contemplation. c) The teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. d) Pastorial work including visiting the sick and bereaved.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

18 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Telford & Wrekin
Llywodraethu
- 10 Mehefin 2009: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Roger Dunlop | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|
||||
JENNIFER ALYS DIBB | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Margaret Whitehead | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Marjorie Christine Brown | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Joan James | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Roger Bengry Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Joseph Dewi Evans | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
Carol Ann Hughes | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Ganga Nitta | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|
||||
ELMIEN VAN RENSBURG | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
BARBARA LILLIAN MURRAY | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
ALISTAIR BATTRICK | Ymddiriedolwr | 12 May 2014 |
|
|||||
Diane Elizabeth Parkin | Ymddiriedolwr | 04 October 2013 |
|
|||||
Marlene Parton | Ymddiriedolwr | 26 February 2008 |
|
|
||||
Eunice Rosemary Wedge | Ymddiriedolwr | 26 February 2008 |
|
|
||||
CATHERINE STONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TINA PRICE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TRACEY ANNE BAILEY CERT ED | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £121.77k | £99.31k | £73.83k | £93.72k | £102.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £142.25k | £82.13k | £70.61k | £91.47k | £96.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 22 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 22 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 23 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 23 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 26 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 26 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 14 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 14 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 31 Mawrth 2021 | 274 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2019
(Mae'r cyfrifon |
31 Mawrth 2021 | 274 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the dicipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
New St
Wellington
TELFORD
TF1 1LU
- Ffôn:
- 01952250994
- E-bost:
- wmc.office@telfordmeth.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window