Hanes ariannol WESLEY METHODIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1138016
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £251.49k £179.01k £280.84k £269.14k £336.40k
Cyfanswm gwariant £213.02k £165.77k £376.14k £240.46k £256.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.99k £26.69k N/A £4.73k