WESLEY METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Wesley is Christian faith community offering regular Christian worship and community hospitality through its premises during the week, including arts and music events and exhibitions, cafe facilities (via its affiliated company, Wesley Coffee Bar), creche and toddler groups, community bread making sessions and lettings to a variety of local groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

25 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Sir Y Fflint
Llywodraethu
- 15 Medi 2010: Previously excepted registration
- THE WESLEY CHURCH CENTRE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
25 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JOHN NEIL STACEY | Cadeirydd | 30 April 2012 |
|
|||||
Helen Kay Johnson | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Michael Haynes | Ymddiriedolwr | 14 July 2024 |
|
|
||||
Ian Evans | Ymddiriedolwr | 14 July 2024 |
|
|
||||
DENISE MARGARET KINGSNORTH BSc | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|
||||
Dr MARK EDWARD GANT BA PhD | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|||||
Deacon Suzanne Marie Sale BSc | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
John Terence Green | Ymddiriedolwr | 26 June 2022 |
|
|||||
Pauline Goodlad | Ymddiriedolwr | 26 June 2022 |
|
|
||||
Shirley Stacey FCCA | Ymddiriedolwr | 21 January 2021 |
|
|||||
Christopher David Royton | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Rosalind Angela Alexander-Macquiban B.Phil | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Heather Janet Walker | Ymddiriedolwr | 17 February 2019 |
|
|
||||
Gillian Townsend | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Dr DAVID ACQUAYE | Ymddiriedolwr | 23 July 2017 |
|
|
||||
GILLIAN LANGRICK | Ymddiriedolwr | 25 January 2017 |
|
|
||||
Sarah Pearson | Ymddiriedolwr | 10 December 2013 |
|
|||||
Professor David Clough | Ymddiriedolwr | 10 December 2013 |
|
|||||
Jane Denman Krause MA FRGS | Ymddiriedolwr | 25 May 2012 |
|
|||||
ANDREW JAMES RAMSEY BA ACMA | Ymddiriedolwr | 25 May 2012 |
|
|
||||
BRIAN CHARLTON HEALD MA CENG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr HEATHER PEARSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr DEREK JOHN FRY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Malcolm Pearson | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LEYLAND JEREMY HAYNES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £265.00k | £251.49k | £179.01k | £280.84k | £269.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £254.13k | £213.02k | £165.77k | £376.14k | £240.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.99k | £26.69k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 04 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 04 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 12 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 12 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 28 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 28 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 13 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 13 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the dicipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wesley Methodist Church
St. John Street
CHESTER
CH1 1DA
- Ffôn:
- 01244323037
- E-bost:
- info@wesleychester.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window